Mads Roesgaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2008 (16 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | MUS & ROE HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 281' DKK MAD AROMA ApS (2013-14) |
Største underskud: | -122' DKK MAD AROMA ApS (2015-16) |
Største egenkapital: | 637' DKK M. Roe Holding ApS (2022-23) |
Største gæld: | 329' DKK MAD AROMA ApS (2013-14) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos MAD AROMA ApS (2013-14) |
Længste aktivitet: | Direktør af MAD AROMA ApS (16 år 5 måneder) |
Det begyndte den dag i 2008 ved MUS & ROE HOLDING ApS (tidligere VICH 10130 ApS) i hvervet som Ejer og Direktør. Mads Roesgaard købte sig ind i virksomheden den 1. april 2008 og havde en ejerandel på 50-66.65%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Mads af: Anders Museth Lund. Rollen som Ejer og Direktør havde Mads i 7 år, før fratrædelsen den 1. april 2015.
Virksomheden opererede indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her 5 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab fra 2013-14 viste et overskud på 209' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 1. april 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
M. Roe Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
MAD AROMA ApS
Via M. Roe Holding ApS
Direktørposter (2)
-
MAD AROMA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.04.2008 -
M. Roe Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.2015
Tidslinje (7)
-
VICH 10130 ApS (Nu: MUS & ROE HOLDING ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 01.04.2015
Registreringsdato: 01.04.2015 -
M. Roe Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.04.2015
Registreringsdato: 01.04.2015 -
MUS & ROE HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.04.2015
Registreringsdato: 01.04.2015
Blå bog (fortsat)
Mads har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 6 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
01.04.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
10.04.2008 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.04.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.04.2008 - 01.04.2015
Direktør
10.04.2008 - 01.04.2015
Ejerandel: 50-66.65%
Mads Roesgaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn M. Roe Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 637' DKK. Gennem sit holdingselskab M. Roe Holding ApS har Mads dermed også andele i MAD AROMA ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Mads Roesgaard, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor MAD AROMA ApS landede et overskud på 281' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015-16 hvor MAD AROMA ApS landede et underskud på 122' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 130' DKK (MAD AROMA ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 637' DKK (M. Roe Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 614' DKK (MAD AROMA ApS).