Søren Thunø Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 17. dec. 2008 (15 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | STH HOLDING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 27.991' DKK RKN Holding 2 ApS (2023) |
Største underskud: | -1.985' DKK A/S JULIUS NIELSEN & SØN (2018) |
Største egenkapital: | 28.399' DKK RKN Holding 2 ApS (2023) |
Største gæld: | 39.385' DKK A/S JULIUS NIELSEN & SØN (2023) |
Flest årsværk: | 87 årsværk hos A/S JULIUS NIELSEN & SØN (2014) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af A/S JNS 1 (9 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2008 i STH HOLDING ApS i hvervet som Direktør. Hvervet som Direktør havde Søren Thunø Hansen i 5 år 4 måneder, inden stoppet d. 25. april 2014.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 20. januar 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
RKN Holding 2 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
A/S JULIUS NIELSEN & SØN
Via RKN Holding 2 ApS
Direktørposter (2)
-
A/S JULIUS NIELSEN & SØN
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.12.2016 -
RKN Holding 2 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.11.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
A/S JULIUS NIELSEN & SØN
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.09.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (14)
-
RKN Holding 2 ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 20.11.2023
Registreringsdato: 20.11.2023 -
RKN Holding 2 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 20.11.2023
Registreringsdato: 20.11.2023 -
RKN Holding 2 ApS (5-9.99%)
Er ikke længere ejerDato: 19.11.2023
Registreringsdato: 19.11.2023
Blå bog (fortsat)
Søren har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
27.05.2022 - 19.11.2023
Ejer og Direktør
20.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
12.03.2009 - 01.11.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.08.2013 - 21.12.2016
Direktør
21.12.2016 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem og Ejer
05.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via RKN Holding 2 ApS -
Bestyrelsesmedlem
12.03.2009 - 30.07.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
17.12.2008 - 25.04.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Søren Thunø Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn RKN Holding 2 ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 28.399' DKK. Gennem sit holdingselskab RKN Holding 2 ApS har Søren dermed også andele i A/S JULIUS NIELSEN & SØN (10-14.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Søren Thunø Hansen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor RKN Holding 2 ApS landede et overskud på 27.991' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor A/S JULIUS NIELSEN & SØN landede et underskud på 1.985' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 27.991' DKK (RKN Holding 2 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 28.399' DKK (RKN Holding 2 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 23.398' DKK (A/S JULIUS NIELSEN & SØN).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Solveig Nordestgaard Bruhn.