Søren Sohne
Erhvervsaktiv siden: | 21. nov. 2008 (15 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | ZINKPOWER Coating Holstebro A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 17.108' DKK NORDVESTJYSK GALVANISERING A/S (Nu: ZINKPOWER Holstebro A/S) (2019-20) |
Største underskud: | -9.669' DKK C.M. JERNVARER. ODENSE A/S (Nu: ZINKPOWER Odense A/S) (2022-23) |
Største egenkapital: | 25.255' DKK NORDVESTJYSK GALVANISERING A/S (Nu: ZINKPOWER Holstebro A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 41.591' DKK NORDVESTJYSK GALVANISERING A/S (Nu: ZINKPOWER Holstebro A/S) (2022-23) |
Flest årsværk: | 91 årsværk hos NORDVESTJYSK GALVANISERING A/S (Nu: ZINKPOWER Holstebro A/S) (2017-18) |
Længste aktivitet: | Ejer af SOHNE HOLDING ApS (15 år 9 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2008 hos ZINKPOWER Coating Holstebro A/S (tidligere N.G. COATING A/S) som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Søren Sohne i 12 år 11 måneder, inden stoppet den 26. oktober 2021.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen malerforretninger. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne fremvise et underskud på 21' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
SOHNE HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
Sohne Consult
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Vester Vistorp Plantage I/S
Via SOHNE HOLDING ApSIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
SOHNE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.11.2008
Tidslinje (9)
-
Sohne Consult (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 17.06.2022
Registreringsdato: 17.06.2022 -
NORDVESTJYSK GALVANISERING A/S (Nu: ZINKPOWER Holstebro A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.10.2021
Registreringsdato: 26.10.2021 -
C.M. JERNVARER. ODENSE A/S (Nu: ZINKPOWER Odense A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.10.2021
Registreringsdato: 26.10.2021
Blå bog (fortsat)
Søren har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
17.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
24.11.2008 - Stadig aktiv
Direktør og Reel ejer
26.11.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
04.05.2010 - 26.10.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.11.2008 - 26.10.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.11.2008 - 26.10.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Søren Sohne er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SOHNE HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 3.628' DKK. Igennem sit holdingselskab SOHNE HOLDING ApS har Søren dermed også ejerandele i Vester Vistorp Plantage I/S (Fuldt ansvarlig deltager).
Se også koncerndiagram for Søren Sohne, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor SOHNE HOLDING ApS fremviste et overskud på 2.012' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor SOHNE HOLDING ApS fremviste et underskud på 613' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 11.769' DKK (NORDVESTJYSK GALVANISERING A/S (Nu: ZINKPOWER Holstebro A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 9.669' DKK (C.M. JERNVARER. ODENSE A/S (Nu: ZINKPOWER Odense A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 25.255' DKK (NORDVESTJYSK GALVANISERING A/S (Nu: ZINKPOWER Holstebro A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 376' DKK (C.M. JERNVARER. ODENSE A/S (Nu: ZINKPOWER Odense A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Frank Bækgaard Petersen.