Gunnar Boye Olesen
Erhvervsaktiv siden: | 24. okt. 2007 (16 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | UDVIKLINGSSELSKABET BOGRUPPE 7 ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af UDVIKLINGSSELSKABET BOGRUPPE 7 ApS (1 år 10 måneder) |
Karrieren I Danmark startede i 2007 ved UDVIKLINGSSELSKABET BOGRUPPE 7 ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Gunnar Boye Olesen i 1 år 10 måneder, før stoppet den 25. august 2009.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. maj 2010.
Repræsentant (2)
-
INFORSE - Europe
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 17.02.2023 -
ENERGISELSKABET VED ANDELS- SAMFUNDET I HJORTSHØJ
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 29.10.2023
Tidslinje (4)
-
ENERGISELSKABET VED ANDELS- SAMFUNDET I HJORTSHØJ
Tilknyttet som repræsentantDato: 29.10.2023
Registreringsdato: 29.10.2023 -
INFORSE - Europe
Tilknyttet som repræsentantDato: 17.02.2023
Registreringsdato: 17.02.2023 -
UDVIKLINGSSELSKABET BOGRUPPE 7 ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.08.2009
Registreringsdato: 25.08.2009
Blå bog (fortsat)
Gunnar har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år 5 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
29.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
17.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
24.10.2007 - 25.08.2009
Ejerandel: Intet ejerskab