Palle Juul Jensen
Erhvervsaktiv: | 18. dec. 2007 - 23. nov. 2022 |
Karrieren startede hos: | PALLE JUUL HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 6.940' DKK PALLE JUUL ApS (2017) |
Største underskud: | -6.790' DKK JEG Invest A/S (2023) |
Største egenkapital: | 5.092' DKK PALLE JUUL HOLDING ApS (2017) |
Største gæld: | 15.169' DKK FairCarRent ApS (2022) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos FairCarRent ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af PALLE JUUL HOLDING ApS (16 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2007 ved PALLE JUUL HOLDING ApS med titlen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Palle Juul Jensen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Ejer, Direktør og Stifter har Palle nu bestreddet i 16 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her 16 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et underskud på 62' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PALLE JUUL HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
PALLE JUUL ApS
Via PALLE JUUL HOLDING ApS -
JEG Invest A/S
Via PALLE JUUL HOLDING ApS -
FairCarRent ApS
Via JEG Invest A/S -
Coatable A/S
Via JEG Invest A/S
Direktørposter (3)
-
PALLE JUUL HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.12.2007 -
FairCarRent ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.11.2018 -
JEG Invest A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.04.2018
Bestyrelsesposter (3)
-
MINOVA CONSULTING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 04.11.2022 -
FairCarRent ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.11.2018 -
JEG Invest A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.04.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
Juuls Automatservice (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 23.11.2022
Registreringsdato: 23.11.2022 -
Juuls Automatservice (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 04.11.2022
Registreringsdato: 04.11.2022 -
MINOVA CONSULTING A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.11.2022
Registreringsdato: 04.11.2022
Blå bog (fortsat)
Palle har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
04.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem
20.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
26.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter, Ejer og Direktør
18.12.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
01.05.2018 - 07.12.2022
Ejerandel: 26,66%
Palle Juul Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn PALLE JUUL HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.042' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet JEG Invest A/S (33,33%), som ikke er personligt ejet.
Du kan også se koncerndiagram for Palle Juul Jensen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2017 hvor PALLE JUUL ApS kunne offentliggøre et overskud på 6.940' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor JEG Invest A/S kunne offentliggøre et underskud på 6.790' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 119' DKK (MINOVA CONSULTING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 6.790' DKK (JEG Invest A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.526' DKK (MINOVA CONSULTING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -12.921' DKK (JEG Invest A/S).
En af de forbindelser som går igen i Palle' netværk er Brian Gellert.