Jens Martin Steenhold
Erhvervsaktiv: | 1. maj 2008 - 30. jun. 2024 |
Karrieren startede hos: | STEENHOLD HOLDING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 408' DKK Vikarcenter ApS (2020-21) |
Største underskud: | -1.354' DKK EXCELLENT PLAY ApS (2015-16) |
Største egenkapital: | 1.221' DKK EXCELLENT PLAY ApS (2013-14) |
Største gæld: | 1.370' DKK EXCELLENT PLAY ApS (2015-16) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Vikarcenter ApS (2019-20) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Eventyrhuset (6 år 10 måneder) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2008 ved STEENHOLD HOLDING ApS med titlen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Jens Martin Steenhold i 4 år 9 måneder, før stoppet den 22. februar 2013.
Dengang var virksomhedens branche indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 23. september 2013.
Ejendomme (1)
Tidslinje (38)
-
The Learning Group HOLDING IVS (Nu: The Learning Group HOLDING ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 30.09.2024
Registreringsdato: 30.09.2024 -
BILLU ApS (Nu: Læringsgruppen ApS)
Fratrådt som direktørDato: 21.08.2024
Registreringsdato: 21.08.2024 -
The Learning Group HOLDING IVS (Nu: The Learning Group HOLDING ApS)
Fratrådt som direktørDato: 21.08.2024
Registreringsdato: 21.08.2024
Blå bog (fortsat)
Jens har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
16.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter, Direktør og Ejer
21.01.2018 - 30.09.2024
Ejerandel: 100% -
Direktør
24.09.2020 - 21.08.2024
Reel ejer
24.09.2020 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
01.10.2020 - 21.08.2024
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
21.09.2023 - 30.06.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
15.02.2019 - 06.12.2021
Reel ejer
15.02.2019 - 12.12.2021
Direktør
15.02.2019 - 01.06.2022
Reel ejer
13.12.2021 - 31.10.2022
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor Vikarcenter ApS kunne offentliggøre et overskud på 408' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor STEENHOLD GROUP HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 513' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er John Erik Nyborg.