Lars Juhl Christiansen
Erhvervsaktiv siden: | 6. nov. 2008 (15 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | AMALIE VINIMPORT A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.452' DKK AMALIE VINIMPORT A/S (2014-15) |
Største underskud: | -1.022' DKK AMALIE VINIMPORT A/S (2018-19) |
Største egenkapital: | 4.374' DKK AMALIE VINIMPORT A/S (2017-18) |
Største gæld: | 36.825' DKK AMALIE VINIMPORT A/S (2014-15) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos AMALIE VINIMPORT A/S (2018-19) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af AMALIE VINIMPORT A/S (13 år 10 måneder) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2008 hos AMALIE VINIMPORT A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem, Reel ejer og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Lars Juhl Christiansen i 13 år 10 måneder, før stoppet d. 6. september 2022.
Nu arbejder virksomheden med engroshandel med vin og spiritus. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne vise et underskud på 868' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Juhl Wine Consult Viborg
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Juhl Wine Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
LaLa Wine ApS
Via Juhl Wine Holding ApSNyt selskab -
AMALIE VINIMPORT A/S
Via LaLa Wine ApS
Direktørposter (3)
-
AMALIE VINIMPORT A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.04.2024 -
LaLa Wine ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.04.2024 -
Juhl Wine Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.02.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
AMALIE VINIMPORT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.04.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
AMALIE VINIMPORT A/S
Tilknyttet som direktørDato: 24.04.2024
Registreringsdato: 24.04.2024 -
AMALIE VINIMPORT A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.04.2024
Registreringsdato: 24.04.2024 -
LaLa Wine ApS
Tilknyttet som direktørDato: 11.04.2024
Registreringsdato: 11.04.2024
Blå bog (fortsat)
Lars har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
11.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
19.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
06.11.2008 - 06.09.2022
Reel ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
24.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Ejer
03.07.2014 - 13.11.2019
Reel ejer
23.07.2014 - 13.11.2019
Bestyrelsesmedlem
11.07.2019 - 13.11.2019
Ejerandel: 100%
Lars Juhl Christiansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Juhl Wine Holding ApS (ejer pt. 100%). I samme organisation finder man også holdingselskabet LaLa Wine ApS (50%), som ikke er personligt ejet.
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Lars Juhl Christiansen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor RASBACH WINE CONSULT ApS kunne offentliggøre et overskud på 78' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Lars Peter Rasmussen.