Lars Dige Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 18. aug. 2005 (19 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | ANRITSU A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 23.530' DKK nShift A/S (2022) |
Største underskud: | -12.583' DKK CARDLAB INNOVATION ApS (2022) |
Største egenkapital: | 68.175' DKK CARDLAB ApS (2023) |
Største gæld: | 42.646' DKK XENA NETWORKS ApS (Nu: Teledyne LeCroy Xena ApS) (2022-23) |
Flest årsværk: | 36 årsværk hos Webshipper ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Teledyne LeCroy Xena ApS (8 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2005 ved ANRITSU A/S (tidligere NETTEST A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Lars Dige Pedersen i 10 måneder, før stoppet den 30. juni 2006.
I dag arbejder virksomheden med anden udgivelse af software. Virksomheden er stadig aktiv men har pt. ikke aflagt sit første årsregnskab.
Direktørposter (1)
-
Webshipper ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.2022
Bestyrelsesposter (3)
-
nShift A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.09.2021 -
nShift Solutions ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 03.12.2021 -
Webshipper ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.09.2021
Tidslinje (16)
-
XENA NETWORKS ApS (Nu: Teledyne LeCroy Xena ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.10.2023
Registreringsdato: 13.10.2023 -
Webshipper ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.11.2022
Registreringsdato: 01.11.2022 -
UNIFAUN ApS (Nu: nShift Solutions ApS) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.12.2021
Registreringsdato: 03.12.2021
Blå bog (fortsat)
Lars har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
03.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.09.2021 - Stadig aktiv
Direktør
01.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.12.2014 - 13.10.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.05.2017 - 02.04.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Lars Dige Pedersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved nShift A/S der præsenterede et overskud på 23.530' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved Webshipper ApS der præsenterede et underskud på 10.153' DKK.
Lars har i alt siddet i bestyrelsen hos 9 forskellige selskaber (heraf 7 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 år 9 måneder fra 2014 til 2023 hos Teledyne LeCroy Xena ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 14.502' DKK (nShift A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 8.773' DKK (CARDLAB INNOVATION ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 68.175' DKK (CARDLAB ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -3.560' DKK (Webshipper ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Sune Mattias Gredenhag.