Hakon Iversen
Erhvervsaktiv siden: | 13. sep. 2010 (14 år) |
Karrieren startede hos: | FONDEN CBS ACADEMIC HOUSING (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 41.178' DKK BOLIGFONDEN FOR INTERNATIONALE STUDERENDE OG GÆSTEFORSKERE VED HANDELSHØJSKOLEN I KØBENHAVN (Nu: FONDEN CBS ACADEMIC HOUSING) (2022) |
Største underskud: | -1.221' DKK BOLIGFONDEN FOR INTERNATIONALE STUDERENDE OG GÆSTEFORSKERE VED HANDELSHØJSKOLEN I KØBENHAVN (Nu: FONDEN CBS ACADEMIC HOUSING) (2014) |
Største egenkapital: | 93.021' DKK BOLIGFONDEN FOR INTERNATIONALE STUDERENDE OG GÆSTEFORSKERE VED HANDELSHØJSKOLEN I KØBENHAVN (Nu: FONDEN CBS ACADEMIC HOUSING) (2023) |
Største gæld: | 281.415' DKK BOLIGFONDEN FOR INTERNATIONALE STUDERENDE OG GÆSTEFORSKERE VED HANDELSHØJSKOLEN I KØBENHAVN (Nu: FONDEN CBS ACADEMIC HOUSING) (2020) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos BOLIGFONDEN FOR INTERNATIONALE STUDERENDE OG GÆSTEFORSKERE VED HANDELSHØJSKOLEN I KØBENHAVN (Nu: FONDEN CBS ACADEMIC HOUSING) (2021) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af C. A. PETERSENS FOND (4 år 5 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2010 i FONDEN CBS ACADEMIC HOUSING (tidligere BOLIGFONDEN FOR INTERNATIONALE STUDERENDE OG GÆSTEFORSKERE VED HANDELSHØJSKOLEN I KØBENHAVN) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Hakon Iversen i 2 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 1. april 2013.
I dag arbejder virksomheden med anden udlejning af boliger. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 1.884' DKK.
Ejendomme (1)
Tidslinje (2)
-
BOLIGFONDEN FOR INTERNATIONALE STUDERENDE OG GÆSTEFORSKERE VED HANDELSHØJSKOLEN I KØBENHAVN (Nu: FONDEN CBS ACADEMIC HOUSING)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.04.2013
Registreringsdato: 01.04.2013 -
BOLIGFONDEN FOR INTERNATIONALE STUDERENDE OG GÆSTEFORSKERE VED HANDELSHØJSKOLEN I KØBENHAVN (Nu: FONDEN CBS ACADEMIC HOUSING)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.09.2010
Registreringsdato: 13.09.2010
Blå bog (fortsat)
Hakon har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 2 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
30.10.2017 - 01.01.2019
Reel ejer
01.04.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
13.09.2010 - 01.04.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Hakon' netværk er Lisbet Thyge Frandsen.