Carina Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 9. jan. 2008 (16 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | FONDEN SELLING FORSAMLINGSHUS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 94' DKK FONDEN SELLING FORSAMLINGSHUS (2020) |
Største underskud: | -74' DKK FONDEN SELLING FORSAMLINGSHUS (2017) |
Største egenkapital: | 1.313' DKK FONDEN SELLING FORSAMLINGSHUS (2023) |
Største gæld: | 2.518' DKK FONDEN SELLING FORSAMLINGSHUS (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af FONDEN SELLING FORSAMLINGSHUS (9 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 2008 ved FONDEN SELLING FORSAMLINGSHUS i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Carina Jensen i 9 år 9 måneder, før stoppet den 1. november 2017.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor anden restaurationsvirksomhed. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 84' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
FONDEN SELLING FORSAMLINGSHUS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.06.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
FONDEN SELLING FORSAMLINGSHUS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.06.2021
Registreringsdato: 16.06.2021 -
FONDEN SELLING FORSAMLINGSHUS (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.11.2017
Registreringsdato: 01.11.2017 -
FONDEN SELLING FORSAMLINGSHUS (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.01.2008
Registreringsdato: 09.01.2008
Blå bog (fortsat)
Carina Jensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved FONDEN SELLING FORSAMLINGSHUS der præsenterede et overskud på 84' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem ved FONDEN SELLING FORSAMLINGSHUS der præsenterede et underskud på 74' DKK.
Carina har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år 9 måneder fra 2008 til 2017 hos FONDEN SELLING FORSAMLINGSHUS.
En af de forbindelser som går igen i Carina' netværk er Lone Merete Abdene.