Anni Birch Terp
Erhvervsaktiv siden: | 16. nov. 2005 (18 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | ANKI HOLDING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 195' DKK SALGSKONTORET GREVE ApS (2014-15) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 626' DKK SALGSKONTORET GREVE ApS (2022-23) |
Største gæld: | 483' DKK SALGSKONTORET GREVE ApS (2014-15) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos SALGSKONTORET GREVE ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af SALGSKONTORET GREVE ApS (10 år 8 måneder) |
Det hele begyndte for alvor dengang i 2005 i ANKI HOLDING ApS som Direktør. Hvervet som Direktør havde Anni Birch Terp i 1 år 3 måneder, inden stoppet d. 14. marts 2007.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2007 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 14. marts 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SALGSKONTORET GREVE ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
SALGSKONTORET GREVE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.01.2014
Tidslinje (6)
-
SALGSKONTORET GREVE ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.01.2014
Registreringsdato: 15.01.2014 -
SALGSKONTORET GREVE ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.01.2014
Registreringsdato: 15.01.2014 -
ANKI HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 14.03.2007
Registreringsdato: 14.03.2007
Blå bog (fortsat)
Anni har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
15.01.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
04.01.2006 - 14.03.2007
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
16.11.2005 - 14.03.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014-15 hvor SALGSKONTORET GREVE ApS fremviste et overskud på 195' DKK.