Klaus Barth Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 23. apr. 2010 (14 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | SAS PILOT & NAVIGATØR PENSIONSKASSE (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.827' DKK EJENDOMSSELSKABET AF 1/10 2005 A/S (2021) |
Største underskud: | -14.239' DKK EJENDOMSSELSKABET AF 1/10 2005 A/S (2020) |
Største egenkapital: | 130.306' DKK EJENDOMSSELSKABET AF 1/10 2005 A/S (2014) |
Største gæld: | 148.827' DKK EJENDOMSSELSKABET AF 1/10 2005 A/S (2015) |
Flest årsværk: | 78 årsværk hos WING HOTELS ApS (2016) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SAS PILOT & NAVIGATØR PENSIONSKASSE (12 år 4 måneder) |
Det begyndte for alvor dengang i 2010 ved SAS PILOT & NAVIGATØR PENSIONSKASSE som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Klaus Barth Jørgensen i , før fratrædelsen den 23. april 2010.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen anden pensionsforsikring. Virksomheden er stadig aktiv men har pt. ikke aflagt sit første regnskab.
Bestyrelsesposter (1)
-
SAS PILOT & NAVIGATØR PENSIONSKASSE
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 01.05.2012
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
WING HOTELS ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.07.2015
Registreringsdato: 06.07.2015 -
KAPITALFORMIDLINGSSELSKABET AF 1/11 1993 A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.07.2015
Registreringsdato: 06.07.2015 -
EJENDOMSSELSKABET AF 1/10 2005 A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.07.2015
Registreringsdato: 06.07.2015
Blå bog (fortsat)
Klaus har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 4 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
19.02.2013 - 06.07.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.10.2012 - 06.07.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.10.2012 - 06.07.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.04.2010 - 23.04.2010
Bestyrelsesmedlem
01.05.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Klaus Barth Jørgensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et negativt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem ved EJENDOMSSELSKABET AF 1/10 2005 A/S der præsenterede et underskud på 10.343' DKK.
Klaus har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 12 år 4 måneder fra 2012 til i dag hos SAS PILOT & NAVIGATØR PENSIONSKASSE.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2' DKK (WING HOTELS ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.084' DKK (EJENDOMSSELSKABET AF 1/10 2005 A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 68.977' DKK (EJENDOMSSELSKABET AF 1/10 2005 A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -10.515' DKK (KAPITALFORMIDLINGSSELSKABET AF 1/11 1993 A/S).
En af de forbindelser som går igen i Klaus' netværk er Keld Skjold Pedersen.