Ulrik Kirk Boesen
Erhvervsaktiv siden: | 10. maj 2007 (17 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Swiss Steel Denmark A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 232.158' DKK TIBNOR A/S (2021) |
Største underskud: | -46.545' DKK TIBNOR A/S (2023) |
Største egenkapital: | 363.671' DKK TIBNOR A/S (2022) |
Største gæld: | 806.686' DKK TIBNOR A/S (2022) |
Flest årsværk: | 122 årsværk hos TIBNOR A/S (2020) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Swiss Steel Denmark A/S (10 år 4 måneder) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 2007 hos Swiss Steel Denmark A/S (tidligere SCHMOLZ+BICKENBACH A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Ulrik Kirk Boesen i 10 år 4 måneder, inden stoppet den 21. september 2017.
Nu opererer virksomheden indenfor engroshandel med metaller og metalmalme. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 1.160' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
TIBNOR A/S
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 13.06.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
TIBNOR A/S (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.06.2024
Registreringsdato: 13.06.2024 -
TIBNOR A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.06.2024
Registreringsdato: 12.06.2024 -
TIBNOR A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.06.2022
Registreringsdato: 08.06.2022
Blå bog (fortsat)
Ulrik har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 9 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
08.06.2022 - 12.06.2024
Bestyrelsesmedlem
13.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
07.07.2007 - 27.10.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.05.2007 - 21.09.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
31.08.2007 - 14.03.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Ulrik Kirk Boesen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos TIBNOR A/S der præsenterede et overskud på 39.181' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos TIBNOR A/S der præsenterede et underskud på 46.545' DKK.
Ulrik har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 10 år 4 måneder fra 2007 til 2017 hos Swiss Steel Denmark A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.160' DKK (SCHMOLZ+BICKENBACH A/S (Nu: Swiss Steel Denmark A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 46.545' DKK (TIBNOR A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 326.554' DKK (TIBNOR A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 29.008' DKK (SCHMOLZ+BICKENBACH A/S (Nu: Swiss Steel Denmark A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Ulrik' netværk er Emma Bodel Marie Eriksson.