Hans Christian Sveigaard Iversen
Erhvervsaktiv siden: | 8. jan. 1990 (34 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Maskinsnedkeriet Phønix v/Knud Erik Iversen og Hans Christian Iversen (Reel ejer) |
Største overskud: | 4.753' DKK MASKINSNEDKERIET PHØNIX. BRDR. IVERSEN ApS (2019) |
Største underskud: | -1.220' DKK HCI VARDE HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 10.179' DKK HCI VARDE HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 21.158' DKK MASKINSNEDKERIET PHØNIX. BRDR. IVERSEN ApS (2019) |
Flest årsværk: | 35 årsværk hos MASKINSNEDKERIET PHØNIX. BRDR. IVERSEN ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Maskinsnedkeriet Phønix v/Knud Erik Iversen og Hans Christian Iversen (34 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 1990 ved Maskinsnedkeriet Phønix v/Knud Erik Iversen og Hans Christian Iversen (tidligere MASKINSNEDKERIET PHØNIX V/BRDR IVERSEN) med titlen som Ejer. Denne rolle har Hans Christian Sveigaard Iversen nu bestreddet i 34 år 8 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden med udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig aktiv men har pt. ikke aflagt sit første årsregnskab.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Maskinsnedkeriet Phønix v/Knud Erik Iversen og Hans Christian Iversen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
HCI VARDE HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
MASKINSNEDKERIET PHØNIX. BRDR. IVERSEN ApS
Via HCI VARDE HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
HCI VARDE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.05.2008
Ejendomme (3)
Tidslinje (6)
-
MASKINSKEDKERIET PHØNIX. BRDR. IVERSEN ApS (Nu: MASKINSNEDKERIET PHØNIX. BRDR. IVERSEN ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 19.01.2016
Registreringsdato: 19.01.2016 -
Maskinsnedkeriet Phønix v/Knud Erik Iversen og Hans Christian Iversen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2016
Registreringsdato: 01.01.2016 -
HCI VARDE HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 04.09.2009
Registreringsdato: 04.09.2009
Blå bog (fortsat)
Hans har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 34 år 9 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
08.05.2008 - Stadig aktiv
Ejer
04.09.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
08.01.1990 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
14.11.2005 - Stadig aktiv
Ejer
15.11.2005 - 19.01.2016
Reel ejer
01.01.2011 - 17.05.2022
Reel ejer
18.05.2022 - 14.05.2023
Reel ejer
15.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Hans Christian Sveigaard Iversen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HCI VARDE HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 10.179' DKK. Igennem holdingselskabet HCI VARDE HOLDING ApS har Hans derfor også ejerandele i MASKINSNEDKERIET PHØNIX. BRDR. IVERSEN ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Hans Christian Sveigaard Iversen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor MASKINSNEDKERIET PHØNIX. BRDR. IVERSEN ApS kunne offentliggøre et overskud på 4.753' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor HCI VARDE HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 1.220' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.254' DKK (MASKINSNEDKERIET PHØNIX. BRDR. IVERSEN ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 10.179' DKK (HCI VARDE HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 6.063' DKK (MASKINSNEDKERIET PHØNIX. BRDR. IVERSEN ApS).
En af de forbindelser som går igen i Hans' netværk er Knud Erik Sveigaard Iversen.