Thomas Mikkel Hjelme
Erhvervsaktiv siden: | 22. sep. 2005 (19 år) |
Karrieren startede hos: | Hessing Denmark ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 6.096' DKK BØNNELYKKEN A/S (Nu: Hessing Denmark ApS) (2014) |
Største underskud: | -5.580' DKK BØNNELYKKEN A/S (Nu: Hessing Denmark ApS) (2017) |
Største egenkapital: | 5.569' DKK BØNNELYKKEN A/S (Nu: Hessing Denmark ApS) (2021) |
Største gæld: | 24.371' DKK BØNNELYKKEN A/S (Nu: Hessing Denmark ApS) (2017) |
Flest årsværk: | 57 årsværk hos BØNNELYKKEN A/S (Nu: Hessing Denmark ApS) (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af HJELME INVEST ApS (15 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2005 i Hessing Denmark ApS (tidligere BØNNELYKKEN A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Thomas Mikkel Hjelme i 7 år 1 måned, før fratrædelsen d. 2. november 2012.
Dengang var virksomhedens branche indenfor engroshandel med frugt og grøntsager. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 kunne vise et overskud på 6.096' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 28. september 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HJELME INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Libtech ApS
Via HJELME INVEST ApS
Direktørposter (2)
-
HJELME INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.2009 -
Libtech ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
P.V. SUPA DANMARK ApS (Nu: Libtech ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 01.04.2019
Registreringsdato: 01.04.2019 -
GRØNNE MØLLE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.05.2017
Registreringsdato: 29.05.2017 -
GRØNNE MØLLE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.08.2014
Registreringsdato: 26.08.2014
Blå bog (fortsat)
Thomas har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
01.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.04.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
16.11.2010 - 26.08.2014
Bestyrelsesmedlem
26.08.2014 - 29.05.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.09.2005 - 02.11.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.04.2009 - 27.02.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor P.V. SUPA DANMARK ApS (Nu: Libtech ApS) kunne offentliggøre et overskud på 841' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 657' DKK (P.V. SUPA DANMARK ApS (Nu: Libtech ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 453' DKK (HJELME FINANS ApS (Nu: Kastaniegården Dragør ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 2.572' DKK (HJELME INVEST ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 635' DKK (P.V. SUPA DANMARK ApS (Nu: Libtech ApS)).