Leif Elkjær Helligsø
Erhvervsaktiv siden: | 31. jul. 2005 (19 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | 26-11-2009 ApS (Direktør) |
Største overskud: | 887' DKK SØREN ANDERSEN, 804 VORDINGBORG ApS (Nu: Leif Helligsø Andersen, 804 Vordingborg ApS) (2015) |
Største underskud: | -430' DKK LEIF ANDERSEN ApS (Nu: 26-11-2009 ApS) (2018) |
Største egenkapital: | 3.466' DKK SØREN ANDERSEN, 804 VORDINGBORG ApS (Nu: Leif Helligsø Andersen, 804 Vordingborg ApS) (2015) |
Største gæld: | 4.615' DKK SØREN ANDERSEN, 804 VORDINGBORG ApS (Nu: Leif Helligsø Andersen, 804 Vordingborg ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos SØREN ANDERSEN, 804 VORDINGBORG ApS (Nu: Leif Helligsø Andersen, 804 Vordingborg ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Leif Helligsø Andersen, 804 Vordingborg ApS (9 år 9 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 2005 i 26-11-2009 ApS (tidligere LEIF ANDERSEN ApS) i rollen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Leif Elkjær Helligsø i 2 år, før fratrædelsen d. 29. august 2007.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 som viste et overskud på 453' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 26. maj 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Jdmn Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Leif Helligsø Andersen, 804 Vordingborg ApS
Via Jdmn Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Jdmn Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2021 -
Leif Helligsø Andersen, 804 Vordingborg ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.01.2016
Ejendomme (2)
Tidslinje (7)
-
Leif Hilligsø Andersen, 804 Vordingborg ApS (Nu: Leif Helligsø Andersen, 804 Vordingborg ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2021
Registreringsdato: 30.06.2021 -
Jdmn Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.06.2021
Registreringsdato: 30.06.2021 -
Jdmn Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.06.2021
Registreringsdato: 30.06.2021
Blå bog (fortsat)
Leif har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 10 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
30.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
16.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
15.12.2014 - Stadig aktiv
Ejer
26.01.2016 - 30.06.2021
Direktør
26.01.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
31.07.2005 - 29.08.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
Leif Elkjær Helligsø er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Jdmn Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 636' DKK. Gennem holdingselskabet Jdmn Holding ApS har Leif derfor også andele i Leif Helligsø Andersen, 804 Vordingborg ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Leif Elkjær Helligsø, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor SØREN ANDERSEN, 804 VORDINGBORG ApS (Nu: Leif Helligsø Andersen, 804 Vordingborg ApS) kunne fremvise et overskud på 581' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 152' DKK (SØREN ANDERSEN, 804 VORDINGBORG ApS (Nu: Leif Helligsø Andersen, 804 Vordingborg ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 638' DKK (SØREN ANDERSEN, 804 VORDINGBORG ApS (Nu: Leif Helligsø Andersen, 804 Vordingborg ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 636' DKK (Jdmn Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Leif' netværk er Anette Ververs Villumsen.