Thomas Henrik Aage Lüchow
Erhvervsaktiv siden: | 26. jul. 2005 (19 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | BAYER BUSINESS MANAGER ApS (Direktør) |
Største overskud: | 35' DKK VILLA HUMLEBÆK ApS (2018) |
Største underskud: | -3.187' DKK VILLA HUMLEBÆK ApS (2019) |
Største egenkapital: | 28' DKK VILLA HUMLEBÆK ApS (2014-15) |
Største gæld: | 20.249' DKK VILLA HUMLEBÆK ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Direktør af VILLA HUMLEBÆK ApS (7 år 2 måneder) |
Karrieren som leder startede i 2005 hos BAYER BUSINESS MANAGER ApS (tidligere LÜCHOW ApS) i rollen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Thomas Henrik Aage Lüchow i 6 år, før stoppet d. 26. juli 2011.
Dengang var virksomhedens branche indenfor bogføring og revision: skatterådgivning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 2. december 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
U4 Invest ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Direktørposter (1)
-
U4 Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.04.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (12)
-
U4 Invest ApS
Tilknyttet som direktørDato: 08.04.2024
Registreringsdato: 08.04.2024 -
VILLA HUMLEBÆK ApS (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 21.03.2023
Registreringsdato: 21.03.2023 -
Tømrermester Thomas Lüchow (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2021
Registreringsdato: 31.12.2021
Blå bog (fortsat)
Thomas har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 3 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
11.11.2021 - Stadig aktiv
Direktør
08.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 42,5% -
Stifter og Ejer
01.07.2014 - 01.12.2020
Direktør
01.07.2014 - 27.09.2021
Ejer
02.12.2020 - 21.03.2023
Ejerandel: 20-24.99% -
Stifter og Ejer
01.07.2017 - 31.12.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
26.07.2005 - 26.07.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Thomas Henrik Aage Lüchow er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn U4 Invest ApS (ejer pt. 42,5%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 14' DKK. Gennem holdingselskabet U4 Invest ApS har Thomas derfor også andele i samt .
Udforsk også koncerndiagram for Thomas Henrik Aage Lüchow, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor VILLA HUMLEBÆK ApS kunne fremvise et overskud på 35' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor VILLA HUMLEBÆK ApS kunne fremvise et underskud på 3.187' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Line Helmer Lüchow.