Magnus Fogh Ginnerup
Erhvervsaktiv siden: | 18. feb. 2009 (15 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Investeringsselskabet af 12. juni 2017 ApS (Direktør) |
Største overskud: | 271' DKK DanOx ApS (2022) |
Største underskud: | -9' DKK MAXMAXINE.DK ApS (Nu: Investeringsselskabet af 12. juni 2017 ApS) (2014) |
Største egenkapital: | 338' DKK DanOx ApS (2023) |
Største gæld: | 450' DKK MAXMAXINE.DK ApS (Nu: Investeringsselskabet af 12. juni 2017 ApS) (2015) |
Længste aktivitet: | Ejer af Ginnerup Investment ApS (3 år 5 måneder) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 2009 ved Investeringsselskabet af 12. juni 2017 ApS (tidligere MAXMAXINE.DK ApS) i hvervet som Direktør. Rollen som Direktør havde Magnus Fogh Ginnerup i 1 år 11 måneder, før fratrædelsen den 10. februar 2011.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor fremstilling af vindmøller og dele hertil. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 viste et underskud på 4' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 11. december 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Ginnerup Investment ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
DanOx ApS
Via Ginnerup Investment ApS
Direktørposter (2)
-
DanOx ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.04.2021 -
Ginnerup Investment ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.04.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (7)
-
DanOx ApS
Tilknyttet som direktørDato: 16.04.2021
Registreringsdato: 16.04.2021 -
Ginnerup Investment ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 09.04.2021
Registreringsdato: 09.04.2021 -
Ginnerup Investment ApS
Tilknyttet som direktørDato: 09.04.2021
Registreringsdato: 09.04.2021
Blå bog (fortsat)
Magnus har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 5 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
16.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
09.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
18.02.2009 - 10.02.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
18.02.2009 - 10.02.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Magnus Fogh Ginnerup er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Ginnerup Investment ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 29' DKK. Gennem sit holdingselskab Ginnerup Investment ApS har Magnus dermed også andele i DanOx ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Magnus Fogh Ginnerup, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor DanOx ApS landede et overskud på 271' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Ginnerup Investment ApS landede et underskud på 7' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 60' DKK (DanOx ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4' DKK (Ginnerup Investment ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 338' DKK (DanOx ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 29' DKK (Ginnerup Investment ApS).