Frederik Helder
Erhvervsaktiv siden: | 18. nov. 2008 (15 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | DRASLOV ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.522' DKK Byens Tømrerentreprise ApS (Nu: BTØ ApS) (2019) |
Største underskud: | -2.392' DKK Køge Køkkenland A/S (Nu: Køge Køkkenland ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 2.296' DKK Byens Tømrerentreprise ApS (Nu: BTØ ApS) (2019) |
Største gæld: | 14.210' DKK Byens Tømrerentreprise ApS (Nu: BTØ ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 24 årsværk hos Byens Tømrerentreprise ApS (Nu: BTØ ApS) (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af Holdingselskabet af 1982 ApS (9 år 6 måneder) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 2008 hos DRASLOV ApS i hvervet som Direktør. Titlen som Direktør havde Frederik Helder i 6 år 2 måneder, inden stoppet den 1. februar 2015.
Dengang var virksomhedens branche indenfor tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2018 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 12. november 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Holdingselskabet af 1982 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Tømrernes ApS UNDER KONKURS
Via Holdingselskabet af 1982 ApS -
Køge Køkkenland ApS
Via Holdingselskabet af 1982 ApS
Direktørposter (2)
-
Køge Køkkenland ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.07.2023 -
Holdingselskabet af 1982 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.03.2017
Tidslinje (27)
-
Køge Køkkenland A/S (Nu: Køge Køkkenland ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.03.2024
Registreringsdato: 08.03.2024 -
Køge Køkkenland A/S (Nu: Køge Køkkenland ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 27.07.2023
Registreringsdato: 27.07.2023 -
Køge Køkkenland A/S (Nu: Køge Køkkenland ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.07.2023
Registreringsdato: 27.07.2023
Blå bog (fortsat)
Frederik har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
27.10.2020 - 13.07.2023
Direktør
27.10.2020 - 13.07.2023
Reel ejer
27.10.2020 - 29.02.2024
Bestyrelsesmedlem
27.07.2023 - 08.03.2024
Direktør
27.07.2023 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
14.01.2019 - 07.03.2024
Bestyrelsesmedlem
14.01.2019 - 22.03.2022
Ejerandel: 75% -
Reel ejer og Direktør
12.11.2019 - 30.05.2023
Reel ejer
28.03.2022 - 21.04.2022
Reel ejer
22.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
19.03.2015 - 21.02.2019
Ejerandel: 50% -
Stifter og Direktør
19.02.2018 - 30.11.2018
Ejer
19.02.2018 - 22.01.2019
Ejerandel: 100%
Frederik Helder er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Holdingselskabet af 1982 ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -1.084' DKK. Gennem sit holdingselskab Holdingselskabet af 1982 ApS har Frederik dermed også andele i Tømrernes ApS (100%) samt Køge Køkkenland ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Frederik Helder, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor Byens Tømrerentreprise ApS (Nu: BTØ ApS) landede et overskud på 1.522' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Køge Køkkenland A/S (Nu: Køge Køkkenland ApS) landede et underskud på 2.392' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.259' DKK (Køge Køkkenland A/S (Nu: Køge Køkkenland ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -1.084' DKK (Holdingselskabet af 1982 IVS (Nu: Holdingselskabet af 1982 ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -3.222' DKK (Køge Køkkenland A/S (Nu: Køge Køkkenland ApS)).