Jon Lundorff Century
Erhvervsaktiv siden: | 30. sep. 2005 (18 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | DANSK EJENDOMSINVESTERING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.017' DKK LUNDORFF RASMUSSEN HOLDING A/S (2023) |
Største underskud: | -937' DKK LUNDORFF RASMUSSEN HOLDING A/S (2015) |
Største egenkapital: | 9.134' DKK LUNDORFF RASMUSSEN HOLDING A/S (2023) |
Største gæld: | 13.529' DKK LUNDORFF RASMUSSEN HOLDING A/S (2015) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos LUNDORFF RASMUSSEN HOLDING A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af LUNDORFF RASMUSSEN HOLDING A/S (5 år 6 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2005 i DANSK EJENDOMSINVESTERING A/S (tidligere JON LUNDORFF RASMUSSEN HOLDING ApS) som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Jon Lundorff Century i 4 år 9 måneder, inden stoppet d. 6. juli 2010.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor køb og salg af egen fast ejendom. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 4. september 2012.
Bestyrelsesposter (1)
-
Magic Bus Music ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.04.2024
Tidslinje (11)
-
LUNDORFF RASMUSSEN HOLDING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.06.2024
Registreringsdato: 01.06.2024 -
Magic Bus Music ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.04.2024
Registreringsdato: 16.04.2024 -
LUNDORFF RASMUSSEN HOLDING A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.11.2018
Registreringsdato: 15.11.2018
Blå bog (fortsat)
Jon har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 7 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
16.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Bestyrelsesmedlem
15.11.2018 - 01.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
30.09.2005 - 06.07.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
08.11.2005 - 26.03.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Jon Lundorff Century har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i LUNDORFF RASMUSSEN HOLDING A/S der præsenterede et overskud på 1.017' DKK.
Jon har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 6 måneder fra 2018 til 2024 hos LUNDORFF RASMUSSEN HOLDING A/S.
En af de forbindelser som går igen i Jon' netværk er Kenneth Alexander Nicolaisen.