René Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 15. jan. 2008 (16 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | SPISEGALLERIET ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.081' DKK PARTNER MANAGEMENT A/S (2017-18) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 15.807' DKK PARTNER MANAGEMENT A/S (2022-23) |
Største gæld: | 3.667' DKK PARTNER MANAGEMENT A/S (2014-15) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos SPISEGALLERIET ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Direktør af SPISEGALLERIET ApS (16 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2008 i SPISEGALLERIET ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem, Stifter, Direktør og Ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred René Rasmussen i 13 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 27. maj 2021.
I dag arbejder virksomheden med restauranter. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 516' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Spisegalleriet Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
SPISEGALLERIET ApS
Via Spisegalleriet Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Spisegalleriet Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.06.2021 -
SPISEGALLERIET ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.01.2008
Bestyrelsesposter (1)
-
PARTNER MANAGEMENT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.12.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
SPISEGALLERIET ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 02.06.2021
Registreringsdato: 02.06.2021 -
Spisegalleriet Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 02.06.2021
Registreringsdato: 02.06.2021 -
Spisegalleriet Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 02.06.2021
Registreringsdato: 02.06.2021
Blå bog (fortsat)
René har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 8 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
02.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
27.12.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
15.01.2008 - 27.05.2021
Direktør
15.01.2008 - Stadig aktiv
Ejer
28.06.2013 - 16.05.2021
Reel ejer
01.01.2019 - Stadig aktiv
Ejer
17.05.2021 - 02.06.2021
Reel ejer
17.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
René Rasmussen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Spisegalleriet Holding ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 2.533' DKK. Igennem holdingselskabet Spisegalleriet Holding ApS har René derfor også ejerandele i SPISEGALLERIET ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for René Rasmussen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor Spisegalleriet Holding ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.871' DKK.
En af de forbindelser som går igen i René' netværk er Leo Henriksen.