Mia Scheffmann Svendsen
Erhvervsaktiv siden: | 8. sep. 2005 (19 år) |
Karrieren startede hos: | BRISTOL OUTLET ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.720' DKK Dansk Outlet Glamsbjerg ApS (Nu: Dansk Glamsbjerg ApS) (2021) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 6.951' DKK M. Svendsen Holding, Ørbæk ApS (2023) |
Største gæld: | 7.099' DKK Håndværkervej 1, Langeskov ApS (2019-20) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos Dansk Outlet Langeskov ApS (Nu: Dansk Langeskov ApS) (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af Dansk Langeskov ApS (13 år 6 måneder) |
Erhvervskarrieren startede i 2005 hos BRISTOL OUTLET ApS i rollen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Mia Scheffmann Svendsen i 6 år 4 måneder, før stoppet d. 19. januar 2012.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor tøjforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 19. januar 2012.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Dansk Langeskov ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
M. Svendsen Holding, Ørbæk ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Dansk Glamsbjerg ApS
Via M. Svendsen Holding, Ørbæk ApS -
Stensgårdsvej 26, Glamsbjerg ApS
Via M. Svendsen Holding, Ørbæk ApS -
Håndværkervej 1, Langeskov ApS
Via M. Svendsen Holding, Ørbæk ApS
Direktørposter (3)
-
Dansk Langeskov ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.04.2015 -
M. Svendsen Holding, Ørbæk ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2015 -
Håndværkervej 1, Langeskov ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.03.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
Dansk Outlet Glamsbjerg ApS (Nu: Dansk Glamsbjerg ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.06.2023
Registreringsdato: 16.06.2023 -
DFO LANGESKOV ApS (Nu: Dansk Langeskov ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.06.2023
Registreringsdato: 16.06.2023 -
Håndværkervej 1, Langeskov ApS
Tilknyttet som direktørDato: 19.03.2021
Registreringsdato: 19.03.2021
Blå bog (fortsat)
Mia har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
19.03.2021 - Stadig aktiv
Ejer
31.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% Via M. Svendsen Holding, Ørbæk ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
01.07.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
14.06.2017 - 16.06.2023
Ejerandel: 49% -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
04.03.2011 - 16.06.2023
Ejer
04.03.2011 - Stadig aktiv
Direktør
21.04.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.07.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Reel ejer
01.07.2017 - 01.07.2017
Ejerandel: 33,33%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor M. Svendsen Holding, Ørbæk ApS kunne fremvise et overskud på 1.244' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.370' DKK (Dansk Outlet Glamsbjerg ApS (Nu: Dansk Glamsbjerg ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.951' DKK (M. Svendsen Holding, Ørbæk ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.679' DKK (Dansk Outlet Langeskov ApS (Nu: Dansk Langeskov ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Mia' netværk er Brian Bromberg Petersen.