Thomas Markert
Karrieren startede hos: | DT9 af 31122015 P/S (Ejer) |
Største overskud: | 13.188' DKK KABI Entreprise A/S (2019-20) |
Største underskud: | -17.570' DKK MITII DEVELOPMENT A/S (2014) |
Største egenkapital: | 27.319' DKK KABI Entreprise A/S (2022-23) |
Største gæld: | 58.578' DKK KABI Entreprise A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 48 årsværk hos KABI Entreprise A/S (2021-22) |
Det hele begyndte for alvor for længe siden i DT9 af 31122015 P/S som Ejer, Direktør, Bestyrelsesmedlem og Stifter. Denne rolle havde Thomas Markert i 2005 år 9 måneder, inden stoppet d. 5. oktober 2020.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor juridisk bistand. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2019 kunne fremvise et underskud på 5' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 5. oktober 2020.
Bestyrelsesposter (3)
-
FOG OG HELSTED HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.09.2015 -
SH af 2017 Holding A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 22.12.2017 -
KABI Entreprise A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.05.2023
Ejendomme (4)
Tidslinje (73)
-
Selskabet af 15. oktober 2023 ApS
Fratrådt som direktørDato: 03.09.2024
Registreringsdato: 03.09.2024 -
Selskabet af 15. oktober 2023 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 19.06.2024
Registreringsdato: 19.06.2024 -
KABI Entreprise A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.05.2023
Registreringsdato: 09.05.2023
Blå bog (fortsat)
Thomas har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 2009 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
09.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
19.06.2024 - 03.09.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.08.2022 - 21.10.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.04.2022 - 16.09.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Thomas Markert har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem i KABI Entreprise A/S der præsenterede et overskud på 1.826' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem i MITII DEVELOPMENT A/S der præsenterede et underskud på 1.099' DKK.
Thomas har i alt siddet i bestyrelsen hos 32 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 år 11 måneder fra 2015 til i dag hos FOG OG HELSTED HOLDING A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 427' DKK (SH af 2017 Holding A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 252' DKK (MITII DEVELOPMENT A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 13.713' DKK (SH af 2017 Holding A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -50' DKK (MITII DEVELOPMENT A/S).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Karina Pedersen Daurehøj.