Carsten Schou Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 4. sep. 2007 (17 år) |
Karrieren startede hos: | Carmet ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.145' DKK KIROPRAKTORHUSET MIDTFYN ApS (2022-23) |
Største underskud: | -949' DKK RESTAURANT BØRSEN ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 3.177' DKK ISCAZAR KIROPRAKTIK HOLDING ApS (2021-22) |
Største gæld: | 5.302' DKK LINDSCHOU ApS (2014-15) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos RESTAURANT BØRSEN ApS (2019) |
Længste aktivitet: | Direktør af ISCAZAR KIROPRAKTIK HOLDING ApS (13 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2007 i Carmet ApS (tidligere KIROPRAKTORHUSET SVENDBORG ApS) i hvervet som Direktør og Reel ejer. Hvervet som Direktør havde Carsten Schou Sørensen i 13 år 6 måneder, inden stoppet d. 12. marts 2021.
I dag opererer virksomheden indenfor restauranter. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 viste et underskud på 83' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ISCAZAR KIROPRAKTIK HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
Carmet ApS
Via ISCAZAR KIROPRAKTIK HOLDING ApS -
RESTAURANT BØRSEN ApS
Via ISCAZAR KIROPRAKTIK HOLDING ApS -
KIROPRAKTORHUSET MIDTFYN ApS
Via ISCAZAR KIROPRAKTIK HOLDING ApS -
LINDSCHOU ApS
Via ISCAZAR KIROPRAKTIK HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
ISCAZAR KIROPRAKTIK HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.11.2010 -
LINDSCHOU ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.12.2014
Bestyrelsesposter (2)
-
RESTAURANT BØRSEN ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.02.2022 -
LINDSCHOU ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.12.2014
Tidslinje (10)
-
RESTAURANT BØRSEN ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.02.2022
Registreringsdato: 01.02.2022 -
ISCAZAR KIROPRAKTIK HOLDING ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.12.2021
Registreringsdato: 01.12.2021 -
ISCAZAR KIROPRAKTIK HOLDING ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 30.11.2021
Registreringsdato: 30.11.2021
Blå bog (fortsat)
Carsten har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
01.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
12.12.2014 - 30.11.2021
Bestyrelsesmedlem og Direktør
12.12.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.12.2021 - 01.12.2021
Ejerandel: 25% -
Direktør
13.01.2011 - Stadig aktiv
Reel ejer
03.06.2015 - 30.11.2021
Reel ejer
01.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Direktør
29.11.2010 - Stadig aktiv
Ejer
03.06.2015 - 30.11.2021
Ejer
01.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
04.09.2007 - 12.03.2021
Reel ejer
03.06.2015 - 30.11.2021
Reel ejer
01.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Carsten Schou Sørensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ISCAZAR KIROPRAKTIK HOLDING ApS (50% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 3.009' DKK. Gennem sit holdingselskab ISCAZAR KIROPRAKTIK HOLDING ApS har Carsten dermed også andele i Carmet ApS (100%), RESTAURANT BØRSEN ApS (100%), KIROPRAKTORHUSET MIDTFYN ApS (100%) & LINDSCHOU ApS (50-66.65%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Carsten Schou Sørensen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor KIROPRAKTORHUSET MIDTFYN ApS landede et overskud på 1.145' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014-15 hvor ISCAZAR KIROPRAKTIK HOLDING ApS landede et underskud på 49' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Carsten' netværk er Mette Lindahl.