Lone Lindstrøm Bressendorff
Erhvervsaktiv siden: | 12. sep. 2005 (19 år) |
Karrieren startede hos: | BRESSENDORFF HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 177' DKK GoAutoCamping ApS (2021) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 273' DKK GoAutoCamping ApS (2022) |
Største gæld: | 871' DKK GoAutoCamping ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af TARP CARAVANS A/S (6 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2005 i BRESSENDORFF HOLDING A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Lone Lindstrøm Bressendorff i 5 år 7 måneder, før fratrædelsen d. 10. maj 2011.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 10. maj 2011.
Tidslinje (6)
-
TARP CARAVANS A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.12.2011
Registreringsdato: 15.12.2011 -
BRESSENDORFF HOLDING A/S
Fratrådt som direktørDato: 10.05.2011
Registreringsdato: 10.05.2011 -
BRESSENDORFF HOLDING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.05.2011
Registreringsdato: 10.05.2011
Blå bog (fortsat)
Lone har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 10 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Bestyrelsesmedlem
03.10.2005 - 15.12.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
12.09.2005 - 10.05.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Lone har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 2 måneder fra 2005 til 2011 hos TARP CARAVANS A/S.
En af de forbindelser som går igen i Lone' netværk er Arno Kristensen.