Morten Føns Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 8. sep. 2005 (19 år) |
Karrieren startede hos: | H.M.GARDINBUSSER ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.875' DKK H.M.GARDINBUSSER ApS (2022) |
Største underskud: | -159' DKK Schøning Media Aps (2015-16) |
Største egenkapital: | 4.419' DKK MF RASMUSSEN HOLDING 2009 ApS (2022) |
Største gæld: | 2.372' DKK MF RASMUSSEN HOLDING 2009 ApS (2022) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos H.M.GARDINBUSSER ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af H.M.GARDINBUSSER ApS (19 år) |
Erhvervskarrieren startede i 2005 hos H.M.GARDINBUSSER ApS i rollen som Direktør og Reel ejer. Titlen som Direktør har Morten Føns Rasmussen nu bestreddet i 19 år, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor detailhandel med tæpper, vægbeklædning og gulvbelægning. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 188' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MF RASMUSSEN HOLDING 2009 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
H.M.GARDINBUSSER ApS
Via MF RASMUSSEN HOLDING 2009 ApS -
Schøning Media Aps
Via MF RASMUSSEN HOLDING 2009 ApS
Direktørposter (1)
-
MF RASMUSSEN HOLDING 2009 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.08.2009
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
MF RASMUSSEN HOLDING 2009 ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 13.08.2009
Registreringsdato: 13.08.2009 -
H.M.GARDINBUSSER HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 13.08.2009
Registreringsdato: 13.08.2009 -
MF RASMUSSEN HOLDING 2009 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 13.08.2009
Registreringsdato: 13.08.2009
Blå bog (fortsat)
Morten har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
22.09.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer og Direktør
13.08.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
08.09.2005 - Stadig aktiv
Reel ejer
13.08.2009 - 25.04.2022
Reel ejer
26.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.07.2007 - 13.08.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Morten Føns Rasmussen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MF RASMUSSEN HOLDING 2009 ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 4.413' DKK. Gennem holdingselskabet MF RASMUSSEN HOLDING 2009 ApS har Morten derfor også andele i H.M.GARDINBUSSER ApS (100%) samt Schøning Media Aps (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Morten Føns Rasmussen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor H.M.GARDINBUSSER ApS kunne fremvise et overskud på 1.875' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 188' DKK (H.M.GARDINBUSSER ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.413' DKK (MF RASMUSSEN HOLDING 2009 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -66' DKK (Schøning Media Aps).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Anne Schøning Christensen.