Lisbeth Haas Malfeld
Erhvervsaktiv siden: | 28. mar. 2007 (17 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | ALU-COMP A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 15.934' DKK MALFELD HOLDING ApS (2021-22) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 25.488' DKK MALFELD HOLDING ApS (2021-22) |
Største gæld: | 11.535' DKK ALU-COMP A/S (2017-18) |
Flest årsværk: | 23 årsværk hos ALU-COMP A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ALU-COMP A/S (15 år 1 måned) |
Det hele startede for alvor en dag i 2007 hos ALU-COMP A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Lisbeth Haas Malfeld i 15 år 1 måned, før stoppet d. 18. maj 2022.
Nu arbejder virksomheden med maskinforarbejdning. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023-24 kunne vise et overskud på 8.045' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
MALFELD HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.07.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (3)
-
MALFELD HOLDING ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.07.2022
Registreringsdato: 20.07.2022 -
ALU-COMP A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.05.2022
Registreringsdato: 18.05.2022 -
ALU-COMP A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.03.2007
Registreringsdato: 28.03.2007
Blå bog (fortsat)
Lisbeth har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 4 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
20.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.03.2007 - 18.05.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
06.01.2019 - 23.09.2019
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Lisbeth Haas Malfeld har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem hos ALU-COMP A/S der præsenterede et overskud på 8.841' DKK.
Lisbeth har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 15 år 1 måned fra 2007 til 2022 hos ALU-COMP A/S.
En af de forbindelser som går igen i Lisbeth' netværk er Jens Kristian Malfeld.