Brian Thornfeldt
Erhvervsaktiv siden: | 5. sep. 2008 (16 år) |
Karrieren startede hos: | B T HOLDING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 2.304' DKK DANA ELECTRIC ÅRHUS A/S (2020-21) |
Største underskud: | -5.196' DKK B T HOLDING ApS (2015-16) |
Største egenkapital: | 2.293' DKK DANA ELECTRIC ÅRHUS A/S (2020-21) |
Største gæld: | 21.996' DKK B T HOLDING ApS (2015-16) |
Flest årsværk: | 22 årsværk hos DANA ELECTRIC ÅRHUS A/S (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af B T HOLDING ApS (16 år) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2008 hos B T HOLDING ApS med titlen som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Brian Thornfeldt der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Direktør, Ejer og Stifter bestred Brian i 15 år 8 måneder, før stoppet d. 7. maj 2024.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsrapport fra 2020-21 kunne vise et overskud på 1.457' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 12. august 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
B T HOLDING ApS UNDER KONKURS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
DANA ELECTRIC ÅRHUS A/S UNDER KONKURS
Via B T HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
Thorndahl ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.03.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
B T HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 07.05.2024
Registreringsdato: 07.05.2024 -
DANA ELECTRIC ÅRHUS A/S
Fratrådt som direktørDato: 07.05.2024
Registreringsdato: 07.05.2024 -
DANA ELECTRIC ÅRHUS A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.05.2024
Registreringsdato: 07.05.2024
Blå bog (fortsat)
Brian har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
15.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.03.2009 - 07.05.2024
Reel ejer
01.10.2012 - Stadig aktiv
Direktør
23.10.2012 - 07.05.2024
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
05.09.2008 - 07.05.2024
Ejer
05.09.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Brian Thornfeldt er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn B T HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2021-22 kunne fremvise en egenkapital på -5.590' DKK. Igennem holdingselskabet B T HOLDING ApS har Brian derfor også ejerandele i DANA ELECTRIC ÅRHUS A/S (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Brian Thornfeldt, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor DANA ELECTRIC ÅRHUS A/S kunne offentliggøre et overskud på 2.304' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor B T HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 5.196' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 33' DKK (Thorndahl ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -25' DKK (Thorndahl ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -25' DKK (Thorndahl ApS).
En af de forbindelser som går igen i Brian' netværk er Birgitte Voldbye Thornfeldt.