Peter Holm
Erhvervsaktiv siden: | 31. jul. 2008 (16 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | ZITEBID ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 7.422' DKK BEDRE BEGRAVELSE ApS (Nu: Familien Holm ApS) (2020) |
Største underskud: | -896' DKK DB HOLDING 2014 ApS (2016) |
Største egenkapital: | 7.343' DKK BEDRE BEGRAVELSE ApS (Nu: Familien Holm ApS) (2020) |
Største gæld: | 10.263' DKK BEDRE BEGRAVELSE ApS (Nu: Familien Holm ApS) (2016) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos BEDRE BEGRAVELSE ApS (Nu: Familien Holm ApS) (2019) |
Længste aktivitet: | Direktør af FAMILIEN HOLM IT APS (11 år 8 måneder) |
Karrieren I Danmark startede i 2008 i ZITEBID ApS (tidligere DANSK DOMÆNE FORMIDLING ApS) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Peter Holm i 2 år 8 måneder, før fratrædelsen d. 6. april 2011.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 som viste et overskud på 8' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 25. april 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Dana Rosa Holm Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
FAMILIEN HOLM HOLDING ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via Dana Rosa Holm Holding ApS -
Familien Holm ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via FAMILIEN HOLM HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
Dana Rosa Holm Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.07.2017
Tidslinje (42)
-
NATURSTEN HOLDING ApS (Nu: FAMILIEN HOLM HOLDING ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.04.2024
Registreringsdato: 23.04.2024 -
DB HOLDING 2014 ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.09.2021
Registreringsdato: 15.09.2021 -
NATURSTEN.DK ApS (Nu: FAMILIEN HOLM IT APS)
Fratrådt som direktørDato: 17.08.2021
Registreringsdato: 17.08.2021
Blå bog (fortsat)
Peter har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
09.07.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.07.2012 - 28.12.2017
Ejer
01.07.2012 - 29.12.2017
Bestyrelsesmedlem
11.09.2012 - 23.04.2024
Reel ejer
29.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 23,5% -
Bestyrelsesmedlem
01.03.2014 - 16.08.2015
Bestyrelsesmedlem
17.08.2015 - 21.09.2016
Bestyrelsesmedlem og Direktør
22.09.2016 - 11.08.2017
Bestyrelsesmedlem
22.05.2019 - 15.09.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
27.11.2009 - 17.08.2021
Reel ejer
01.07.2012 - 28.12.2017
Ejer
01.07.2012 - 29.12.2017
Reel ejer
29.12.2017 - 17.08.2021
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
11.09.2012 - 27.10.2020
Reel ejer
04.10.2017 - 31.07.2018
Ejer
01.08.2018 - 01.08.2018
Ejerandel: 20-24.99%
Peter Holm er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Dana Rosa Holm Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.073' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet FAMILIEN HOLM HOLDING ApS (23,5%), som ikke er personligt ejet.
Udforsk også koncerndiagram for Peter Holm, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Peter Holm har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem i BEDRE BEGRAVELSE ApS (Nu: Familien Holm ApS) der præsenterede et overskud på 7.422' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem i DB HOLDING 2014 ApS der præsenterede et underskud på 896' DKK.
Peter har i alt siddet i bestyrelsen hos 13 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år 7 måneder fra 2012 til 2024 hos FAMILIEN HOLM HOLDING ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 714' DKK (Dana Rosa Holm Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.073' DKK (Dana Rosa Holm Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 332' DKK (BEDRE BEGRAVELSE ApS (Nu: Familien Holm ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Morten Mark Østergaard.