Pia Tang Kristensen
Erhvervsaktiv siden: | 7. feb. 2005 (19 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | SL FONDEN (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 936' DKK DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND SAMFUNDSLITTERATUR (Nu: SL FONDEN) (2020-21) |
Største underskud: | -3.428' DKK DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND SAMFUNDSLITTERATUR (Nu: SL FONDEN) (2022-23) |
Største egenkapital: | 14.643' DKK DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND SAMFUNDSLITTERATUR (Nu: SL FONDEN) (2013-14) |
Største gæld: | 26.445' DKK DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND SAMFUNDSLITTERATUR (Nu: SL FONDEN) (2021-22) |
Flest årsværk: | 60 årsværk hos DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND SAMFUNDSLITTERATUR (Nu: SL FONDEN) (2013-14) |
Længste aktivitet: | Ejer af SP CAPITAL ApS (11 år 7 måneder) |
Det begyndte den dag i 2005 ved SL FONDEN (tidligere DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND SAMFUNDSLITTERATUR) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Pia Tang Kristensen i 2 år 1 måned, før fratrædelsen den 29. marts 2007.
I dag opererer virksomheden indenfor detailhandel med bøger. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 viste et underskud på 3.428' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SP CAPITAL ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Tidslinje (3)
-
SP CAPITAL ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.02.2013
Registreringsdato: 15.02.2013 -
DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND SAMFUNDSLITTERATUR (Nu: SL FONDEN)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.03.2007
Registreringsdato: 29.03.2007 -
DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND SAMFUNDSLITTERATUR (Nu: SL FONDEN)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.02.2005
Registreringsdato: 07.02.2005
Blå bog (fortsat)
Pia har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 8 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
15.02.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
07.02.2005 - 29.03.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Pia' netværk er Søren Tang Kristensen.