Jens Christian Røhme
Erhvervsaktiv siden: | 10. mar. 2006 (18 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | K/S FOCUS-ENFIELD (Ejer) |
Største overskud: | 55.174' DKK LINK LOGISTICS A/S (2022) |
Største underskud: | -1.410' DKK K/S FOCUS-ENFIELD (2017) |
Største egenkapital: | 75.006' DKK LINK LOGISTICS A/S (2022) |
Største gæld: | 140.277' DKK LINK LOGISTICS A/S (2023) |
Flest årsværk: | 190 årsværk hos LINK LOGISTICS A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af FOCUS-ENFIELD KOMPLEMENTAR ApS (16 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2006 ved K/S FOCUS-ENFIELD som Ejer og Bestyrelsesmedlem. Jens Christian Røhme købte en andel af virksomheden den 10. marts 2006 og fik en andel på 50-66.65%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Jens af: Jette Rask Overgaard og Christina Vestergaard. Rollen som Ejer og Bestyrelsesmedlem havde Jens i 2 måneder, før fratrædelsen den 14. maj 2006.
Virksomheden opererede indenfor branchen administration af fast ejendom på kontraktbasis. Her 5 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsrapport fra 2020 kunne fremvise et overskud på 1.007' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 25. april 2022.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
SLENDR ApS
Ejerandel: 100% -
Cloud9
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Porthos Group ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Direktørposter (1)
-
SLENDR ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.02.2015
Bestyrelsesposter (1)
-
Porthos Group ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 05.08.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (31)
-
FOCUS-ENFIELD KOMPLEMENTAR ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 18.10.2022
Registreringsdato: 18.10.2022 -
FOCUS-ENFIELD KOMPLEMENTAR ApS
Fratrådt som direktørDato: 18.10.2022
Registreringsdato: 18.10.2022 -
K/S FOCUS-ENFIELD (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 25.04.2022
Registreringsdato: 25.04.2022
Blå bog (fortsat)
Jens har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Bestyrelsesmedlem
05.08.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
31.01.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
19.02.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.11.2020 - 17.05.2023
Ejerandel: 47,5% -
Reel ejer
01.11.2020 - 08.12.2022
Ejerandel: 47,5%
Jens Christian Røhme er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SLENDR ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -86' DKK. Igennem sit holdingselskab SLENDR ApS har Jens dermed også ejerandele i og .
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Jens Christian Røhme, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor LINK LOGISTICS A/S fremviste et overskud på 7.997' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor K/S FOCUS-ENFIELD fremviste et underskud på 1.410' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 20.386' DKK (LINK LOGISTICS A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 329' DKK (FLASH MARKETING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 51.607' DKK (LINK LOGISTICS A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -997' DKK (FLASH MARKETING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Lars Hejlskov.