Niels Ivan Kjælder
Erhvervsaktiv siden: | 24. jun. 2005 (19 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | IVAN KJÆLDER HOLDING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 3.106' DKK IVAN KJÆLDER HOLDING ApS (2021-22) |
Største underskud: | -435' DKK HØJVANG SNEDKERI ApS (2020-21) |
Største egenkapital: | 8.849' DKK IVAN KJÆLDER HOLDING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 11.530' DKK IVAN KJÆLDER HOLDING ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos HØJVANG SNEDKERI ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af IVAN KJÆLDER HOLDING ApS (19 år 3 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2005 ved IVAN KJÆLDER HOLDING ApS som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Niels Ivan Kjælder og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Rollen som Direktør, Ejer og Stifter har Niels nu besiddet i 10 år 7 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor investeringsselskaber. Her 10 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab fra 2022-23 kunne fremvise et overskud på 2.261' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
IVAN KJÆLDER HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
HØJVANG SNEDKERI ApS
Via IVAN KJÆLDER HOLDING ApS -
Solcellepark Høvsøre I/S
Via IVAN KJÆLDER HOLDING ApSIkke offentliggjort
Direktørposter (2)
-
HØJVANG SNEDKERI ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.06.2005 -
IVAN KJÆLDER HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.06.2005
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
IVAN KJÆLDER HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 27.01.2016
Registreringsdato: 27.01.2016 -
IVAN KJÆLDER HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.06.2005
Registreringsdato: 27.06.2005 -
HØJVANG SNEDKERI ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.06.2005
Registreringsdato: 27.06.2005
Blå bog (fortsat)
Niels har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
27.06.2005 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
24.06.2005 - 27.01.2016
Ejer
24.06.2005 - Stadig aktiv
Direktør
27.06.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor IVAN KJÆLDER HOLDING ApS fremviste et overskud på 3.106' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor HØJVANG SNEDKERI ApS fremviste et underskud på 435' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Anders Salomon Haugaard.