Lars Bjerregaard Arbjerg
Erhvervsaktiv siden: | 15. jun. 2005 (19 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | L. BJERREGAARD INVEST ApS (Ejer) |
Største overskud: | 1.577' DKK VIRKLUND INSTALLATIONSFORRETNING A/S. SILKEBORG (Nu: VIRKLUND INSTALLATIONSFORRETNING A/S) (2016) |
Største underskud: | -2.573' DKK VIRKLUND INSTALLATIONSFORRETNING A/S. SILKEBORG (Nu: VIRKLUND INSTALLATIONSFORRETNING A/S) (2019) |
Største egenkapital: | 3.119' DKK VIRKLUND INSTALLATIONSFORRETNING A/S. SILKEBORG (Nu: VIRKLUND INSTALLATIONSFORRETNING A/S) (2021) |
Største gæld: | 10.132' DKK VIRKLUND INSTALLATIONSFORRETNING A/S. SILKEBORG (Nu: VIRKLUND INSTALLATIONSFORRETNING A/S) (2018) |
Flest årsværk: | 19 årsværk hos VIRKLUND INSTALLATIONSFORRETNING A/S. SILKEBORG (Nu: VIRKLUND INSTALLATIONSFORRETNING A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af L. BJERREGAARD INVEST ApS (19 år 2 måneder) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2005 hos L. BJERREGAARD INVEST ApS med titlen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Lars Bjerregaard Arbjerg og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Ejer, Direktør og Stifter har Lars nu bestreddet i 19 år 2 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her mere end 19 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab fra 2023 kunne vise et underskud på 291' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
L. BJERREGAARD INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
VIRKLUND INSTALLATIONSFORRETNING A/S
Via L. BJERREGAARD INVEST ApS
Direktørposter (1)
-
L. BJERREGAARD INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.06.2005
Bestyrelsesposter (1)
-
VIRKLUND INSTALLATIONSFORRETNING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.08.2005
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
VIRKLUND INSTALLATIONSFORRETNING A/S. SILKEBORG (Nu: VIRKLUND INSTALLATIONSFORRETNING A/S)
Fratrådt som direktørDato: 29.05.2024
Registreringsdato: 29.05.2024 -
VIRKLUND INSTALLATIONSFORRETNING A/S. SILKEBORG (Nu: VIRKLUND INSTALLATIONSFORRETNING A/S)
Tilknyttet som direktørDato: 29.08.2005
Registreringsdato: 29.08.2005 -
VIRKLUND INSTALLATIONSFORRETNING A/S. SILKEBORG (Nu: VIRKLUND INSTALLATIONSFORRETNING A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.08.2005
Registreringsdato: 29.08.2005
Blå bog (fortsat)
Lars har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
15.06.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
29.08.2005 - 29.05.2024
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
29.08.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor VIRKLUND INSTALLATIONSFORRETNING A/S. SILKEBORG (Nu: VIRKLUND INSTALLATIONSFORRETNING A/S) kunne offentliggøre et overskud på 1.577' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor VIRKLUND INSTALLATIONSFORRETNING A/S. SILKEBORG (Nu: VIRKLUND INSTALLATIONSFORRETNING A/S) kunne offentliggøre et underskud på 2.573' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 900' DKK (VIRKLUND INSTALLATIONSFORRETNING A/S. SILKEBORG (Nu: VIRKLUND INSTALLATIONSFORRETNING A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.221' DKK (VIRKLUND INSTALLATIONSFORRETNING A/S. SILKEBORG (Nu: VIRKLUND INSTALLATIONSFORRETNING A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -269' DKK (L. BJERREGAARD INVEST ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Brian Sehested Kristensen.