Marlene Bak Iversen
Erhvervsaktiv: | 12. nov. 2008 - 29. mar. 2017 |
Karrieren startede hos: | BBI INGENIØRFIRMA A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.391' DKK BBI INGENIØRFIRMA A/S (2014-15) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 4.713' DKK BBI INGENIØRFIRMA A/S (2021-22) |
Største gæld: | 2.375' DKK BBI INGENIØRFIRMA A/S (2014-15) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos BBI INGENIØRFIRMA A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af BBI INGENIØRFIRMA A/S (15 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2008 hos BBI INGENIØRFIRMA A/S som Bestyrelsesmedlem og Ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem har Marlene Bak Iversen nu besiddet i 15 år 10 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen opstilling og levering af færdige fabriksanlæg. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 196' DKK.
Tidslinje (5)
-
BBI INGENIØRFIRMA A/S (100%)
Er ikke længere ejerDato: 16.12.2022
Registreringsdato: 16.12.2022 -
BBI INGENIØRFIRMA A/S (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 16.12.2022
Registreringsdato: 16.12.2022 -
MBI event service (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 29.03.2017
Registreringsdato: 29.03.2017
Blå bog (fortsat)
Marlene har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år 10 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
12.11.2008 - Stadig aktiv
Ejer
16.12.2022 - 16.12.2022
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
28.11.2016 - 29.03.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor BBI INGENIØRFIRMA A/S fremviste et overskud på 196' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Marlene' netværk er Jan Bak Iversen.