Lars Kanstrup
Erhvervsaktiv: | 31. aug. 2005 - 30. sep. 2017 |
Karrieren startede hos: | LARS KANSTRUP HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 1.208' DKK LARS KANSTRUP HOLDING ApS (2013-14) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 4.339' DKK P. KANSTRUP. THISTED ApS (2020-21) |
Største gæld: | 2.302' DKK LARS KANSTRUP HOLDING ApS (2019-20) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos P. KANSTRUP. THISTED ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af LARS KANSTRUP HOLDING ApS (19 år) |
Det hele begyndte for alvor dengang i 2005 ved LARS KANSTRUP HOLDING ApS som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Lars Kanstrup og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Rollen som Ejer, Direktør og Stifter har Lars nu besiddet i 19 år, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her 19 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab fra 2022-23 kunne fremvise et overskud på 37' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LARS KANSTRUP HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
P. KANSTRUP. THISTED ApS
Via LARS KANSTRUP HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
P. KANSTRUP. THISTED ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2005 -
LARS KANSTRUP HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.08.2005
Ejendomme (2)
Tidslinje (5)
-
Collect smykker og brugskunst (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.09.2017
Registreringsdato: 30.09.2017 -
Collect smykker og brugskunst (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.08.2015
Registreringsdato: 01.08.2015 -
P. KANSTRUP. THISTED ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.09.2005
Registreringsdato: 01.09.2005
Blå bog (fortsat)
Lars har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
01.09.2005 - Stadig aktiv
Reel ejer
23.09.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
31.08.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.08.2015 - 30.09.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Lars Kanstrup er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LARS KANSTRUP HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 3.324' DKK. Igennem sit holdingselskab LARS KANSTRUP HOLDING ApS har Lars dermed også ejerandele i P. KANSTRUP. THISTED ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Lars Kanstrup, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor LARS KANSTRUP HOLDING ApS fremviste et overskud på 1.208' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 91' DKK (P. KANSTRUP. THISTED ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 3.831' DKK (P. KANSTRUP. THISTED ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 3.324' DKK (LARS KANSTRUP HOLDING ApS).