Michael Bjerregaard Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 6. feb. 2008 (16 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | MC & AUTO A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.626' DKK HOLSTEBRO DYREHOSPITAL A/S (2023) |
Største underskud: | -302' DKK AMSPD HOLDING ApS (Nu: REPCO ApS) (2014) |
Største egenkapital: | 2.728' DKK HOLSTEBRO DYREHOSPITAL A/S (2018) |
Største gæld: | 5.505' DKK HOLSTEBRO DYREHOSPITAL A/S (2020) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos HOLSTEBRO DYREHOSPITAL A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af REPCO ApS (12 år 8 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2008 i MC & AUTO A/S (tidligere AM DISTRIBUTION A/S) som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Michael Bjerregaard Jensen i 2 år 5 måneder, inden stoppet d. 31. juli 2010.
Dengang var virksomhedens branche indenfor salg, vedligeholdelse og reparation af motorcykler og reservedele og tilbehør hertil. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 8. oktober 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
REPCO ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Bestyrelsesposter (1)
-
HOLSTEBRO DYREHOSPITAL A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.06.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
HOLSTEBRO DYREHOSPITAL A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.06.2021
Registreringsdato: 01.06.2021 -
HOLSTEBRO DYREHOSPITAL A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2021
Registreringsdato: 31.05.2021 -
HOLSTEBRO DYREHOSPITAL A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.06.2016
Registreringsdato: 08.06.2016
Blå bog (fortsat)
Michael har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
08.06.2016 - 31.05.2021
Bestyrelsesmedlem
01.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.05.2009 - 09.12.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
07.02.2008 - 28.08.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
07.07.2008 - 31.08.2010
Ejer
15.01.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Bestyrelsesmedlem
19.02.2008 - 31.08.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Michael Bjerregaard Jensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i HOLSTEBRO DYREHOSPITAL A/S der præsenterede et overskud på 1.626' DKK.
Michael har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 5 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 6 måneder fra 2008 til 2013 hos ASX 2008 A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.626' DKK (HOLSTEBRO DYREHOSPITAL A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 17' DKK (AMSPD HOLDING ApS (Nu: REPCO ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.335' DKK (HOLSTEBRO DYREHOSPITAL A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 956' DKK (AMSPD HOLDING ApS (Nu: REPCO ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Kirsten Rübner-Petersen.