Allan Enevoldsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2005 (19 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | HOLSTED BILER ApS (Ejer) |
Største overskud: | 3.328' DKK S.E. BILER ApS (Nu: HOLSTED BILER ApS) (2021-22) |
Største underskud: | -235' DKK S.E. BILER ApS (Nu: HOLSTED BILER ApS) (2018-19) |
Største egenkapital: | 5.281' DKK S.E. BILER ApS (Nu: HOLSTED BILER ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 15.409' DKK S.E. BILER ApS (Nu: HOLSTED BILER ApS) (2022-23) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos S.E. BILER ApS (Nu: HOLSTED BILER ApS) (2018-19) |
Længste aktivitet: | Direktør af HOLSTED BILER ApS (19 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2005 hos HOLSTED BILER ApS (tidligere S.E. BILER ApS) som Ejer, Direktør og Stifter. Det var sammen med partneren Holger Lykou Enevoldsen at Allan Enevoldsen stiftede HOLSTED BILER ApS den dag i april 2005. Titlen som Ejer, Direktør og Stifter har Allan nu besiddet i 16 år 9 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser. Her mere end 16 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab fra 2022-23 kunne fremvise et overskud på 1.547' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Holsted Fyrværkeri
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Vøgas Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
HOLSTED BILER ApS
Via Vøgas Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Vøgas Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.01.2022 -
HOLSTED BILER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.2005
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
S.E. BILER ApS (Nu: HOLSTED BILER ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 19.01.2022
Registreringsdato: 19.01.2022 -
Holsted Biler Holding ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 19.01.2022
Registreringsdato: 19.01.2022 -
Vøgas Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 19.01.2022
Registreringsdato: 19.01.2022
Blå bog (fortsat)
Allan har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 6 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
19.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.05.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
17.01.2022 - 19.01.2022
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.04.2005 - 19.01.2022
Direktør og Reel ejer
01.04.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Allan Enevoldsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Vøgas Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 2.664' DKK. Igennem sit holdingselskab Vøgas Holding ApS har Allan dermed også ejerandele i HOLSTED BILER ApS (50-66.65%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Allan Enevoldsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor S.E. BILER ApS (Nu: HOLSTED BILER ApS) fremviste et overskud på 3.328' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor S.E. BILER ApS (Nu: HOLSTED BILER ApS) fremviste et underskud på 235' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Allan' netværk er Holger Lykou Enevoldsen.