Jesper Ejlersen
Erhvervsaktiv siden: | 15. jan. 2009 (15 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Acentio A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 116.179' DKK STIBO SYSTEMS A/S (2014-15) |
Største underskud: | -86.735' DKK STIBO SYSTEMS A/S (2019-20) |
Største egenkapital: | 285.256' DKK STIBO SYSTEMS A/S (2015-16) |
Største gæld: | 231.545' DKK STIBO SYSTEMS A/S (2023-24) |
Flest årsværk: | 225 årsværk hos STIBO SYSTEMS A/S (2023-24) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Den Midtjyske Iværksætterfond (5 år) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2009 hos Acentio A/S (tidligere TRUELINK A/S) som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Jesper Ejlersen i 3 år 11 måneder, inden stoppet den 2. januar 2013.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen databehandling, webhosting og lignende serviceydelser. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 17.386' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
DataContexts ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.08.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (19)
-
DataContexts ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.08.2023
Registreringsdato: 21.08.2023 -
STIBO SYSTEMS A/S
Fratrådt som direktørDato: 01.12.2021
Registreringsdato: 01.12.2021 -
STIBO SYSTEMS A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.12.2021
Registreringsdato: 01.12.2021
Blå bog (fortsat)
Jesper har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
21.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
12.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
07.05.2018 - 03.09.2018
Direktør
07.05.2018 - 03.09.2018
Bestyrelsesmedlem
14.01.2019 - 01.12.2021
Direktør
30.04.2020 - 01.12.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.02.2011 - 25.01.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.12.2014 - 20.01.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Jesper Ejlersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem hos KOMMUNEINFORMATION A/S (Nu: EG KOMMUNEINFORMATION ApS) der præsenterede et overskud på 45.121' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019-20 som bestyrelsesmedlem hos STIBO SYSTEMS A/S der præsenterede et underskud på 86.735' DKK.
Jesper har i alt siddet i bestyrelsen hos 8 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 10 måneder fra 2011 til 2016 hos EG KOMMUNEINFORMATION ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 51.864' DKK (STIBO SYSTEMS A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 17.386' DKK (TRUELINK A/S (Nu: Acentio A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 258.066' DKK (STIBO SYSTEMS A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.300' DKK (DataContexts ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Erik Krarup.