Iben Elisabeth Brock
Erhvervsaktiv siden: | 14. jun. 2005 (19 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | NEW AGE ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af MILTEX ACCESSORIES A/S (5 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2005 i NEW AGE ApS i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Iben Elisabeth Brock i 3 måneder, inden stoppet d. 27. september 2005.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor engroshandel med tekstiler. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2010 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 12. oktober 2010.
Repræsentant (1)
-
Toftebo's Venner
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 26.08.2023
Tidslinje (5)
-
Toftebo's Venner
Tilknyttet som repræsentantDato: 26.08.2023
Registreringsdato: 26.08.2023 -
DANPRINT UA A/S (Nu: MILTEX ACCESSORIES A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.02.2014
Registreringsdato: 05.02.2014 -
DANPRINT UA A/S (Nu: MILTEX ACCESSORIES A/S) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.05.2008
Registreringsdato: 16.05.2008
Blå bog (fortsat)
Iben har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 10 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
26.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
16.05.2008 - 05.02.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
14.06.2005 - 27.09.2005
Ejerandel: Intet ejerskab
Iben har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 8 måneder fra 2008 til 2014 hos MILTEX ACCESSORIES A/S.
En af de forbindelser som går igen i Iben' netværk er Birde Honore Lindholm.