Jakob Kahr
Erhvervsaktiv siden: | 15. mar. 2005 (19 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | KVIK CENTER RISSKOV A/S (Reel ejer) |
Største overskud: | 1.738' DKK KVIK CENTER HOLDING A/S (2020-21) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 10.155' DKK KVIK CENTER HOLDING A/S (2022-23) |
Største gæld: | 10.227' DKK KVIK EJENDOMME ÅRHUS ApS (Nu: KVIK EJENDOMME RISSKOV ApS) (2013-14) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos KVIK CENTER EGÅ A/S (Nu: KVIK CENTER RISSKOV A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af KVIK CENTER RISSKOV A/S (19 år 6 måneder) |
Det startede i 2005 ved KVIK CENTER RISSKOV A/S (tidligere KVIK CENTER EGÅ A/S) i rollen som Reel ejer og Bestyrelsesmedlem. Denne rolle har Jakob Kahr nu bestreddet i 19 år 6 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor dækservice. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 som viste et overskud på 270' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JNK HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
KVIK CENTER HOLDING A/S
Via JNK HOLDING ApS -
KVIK CENTER RANDERS A/S
Via KVIK CENTER HOLDING A/S -
KVIK CENTER RISSKOV A/S
Via KVIK CENTER HOLDING A/S -
KVIK EJENDOMME RANDERS ApS
Via KVIK CENTER HOLDING A/S -
KVIK EJENDOMME RISSKOV ApS
Via KVIK CENTER HOLDING A/S
Direktørposter (4)
-
KVIK CENTER RANDERS A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.03.2006 -
KVIK EJENDOMME RANDERS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.06.2011 -
JNK HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.06.2005 -
KVIK CENTER HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.03.2007
Bestyrelsesposter (3)
-
KVIK CENTER RANDERS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.03.2006 -
KVIK CENTER HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.03.2006 -
KVIK CENTER RISSKOV A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 24.06.2011
Ejendomme (2)
Tidslinje (12)
-
KVIK EJENDOMME RANDERS ApS
Tilknyttet som direktørDato: 24.06.2011
Registreringsdato: 24.06.2011 -
KVIK CENTER RISSKOV A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.06.2011
Registreringsdato: 24.06.2011 -
KVIK CENTER ÅRHUS V A/S
Fratrådt som direktørDato: 08.09.2010
Registreringsdato: 08.09.2010
Blå bog (fortsat)
Jakob har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
02.12.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
02.12.2008 - Stadig aktiv
Direktør
24.06.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Ejer
23.06.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
23.06.2005 - Stadig aktiv
Direktør og Bestyrelsesmedlem
14.03.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
23.06.2005 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
14.03.2006 - Stadig aktiv
Direktør
22.03.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Jakob Kahr ejer desuden også holdingselskabet KVIK CENTER HOLDING A/S (ejer lige nu 50%). Gennem holdingselskabet KVIK CENTER HOLDING A/S ejes der også andele i KVIK CENTER RANDERS A/S (100%), KVIK CENTER RISSKOV A/S (100%), KVIK EJENDOMME RANDERS ApS (100%) og KVIK EJENDOMME RISSKOV ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Jakob Kahr, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor KVIK CENTER HOLDING A/S kunne fremvise et overskud på 1.738' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jakob' netværk er Keld Ingolf Guldhammer.