Ole Mikkelsen
Erhvervsaktiv siden: | 22. okt. 2008 (15 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | BLUE VENTURES ApS (Direktør) |
Største overskud: | 10.201' DKK SOURZING A/S (2018) |
Største underskud: | -2.948' DKK SOURZING A/S (2021) |
Største egenkapital: | 17.213' DKK SOURZING A/S (2018) |
Største gæld: | 9.355' DKK SOURZING A/S (2018) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos SOURZING A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af OMI HOLDING ApS (11 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2008 i BLUE VENTURES ApS med titlen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Ole Mikkelsen i 2 år 10 måneder, før fratrædelsen d. 19. september 2011.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 19. september 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
OMI HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
SOURZING A/S
Via OMI HOLDING ApS -
SOMM Invest ApS
Via OMI HOLDING ApS -
Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 7
Via OMI HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
OMI HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.01.2013
Bestyrelsesposter (1)
-
SOURZING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.03.2019
Ejendomme (2)
Tidslinje (9)
-
SOURZING A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.03.2019
Registreringsdato: 13.03.2019 -
SOURZING.COM ApS (Nu: SOURZING A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.03.2019
Registreringsdato: 12.03.2019 -
SOURZING.COM ApS (Nu: SOURZING A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.05.2014
Registreringsdato: 29.05.2014
Blå bog (fortsat)
Ole har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter, Ejer og Direktør
13.01.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
29.05.2014 - 12.03.2019
Bestyrelsesmedlem
13.03.2019 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Direktør
22.10.2008 - 19.09.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.11.2008 - 09.06.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Ole Mikkelsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn OMI HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 8.215' DKK. Igennem holdingselskabet OMI HOLDING ApS har Ole derfor også ejerandele i SOURZING A/S (25-33.33%), SOMM Invest ApS (33.34-49.99%) & Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 7 (10-14.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Ole Mikkelsen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor OMI HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 2.359' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor OMI HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 966' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 236' DKK (SOMM Invest ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.832' DKK (SOURZING A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 8.215' DKK (OMI HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -725' DKK (SOURZING A/S).
En af de forbindelser som går igen i Ole' netværk er Michael Holm Hynkemejer.