Arvid Tage
Erhvervsaktiv: | 7. jun. 2005 - 12. feb. 2024 |
Karrieren startede hos: | BRITANNIA BULK DK A/S (Direktør) |
Største overskud: | 1.967' DKK SeaConChartering ApS (2023) |
Største underskud: | -619' DKK SILVANA SHIPPING ApS (2013-14) |
Største egenkapital: | 1.684' DKK SeaConChartering ApS (2023) |
Største gæld: | 9.676' DKK SeaConChartering ApS (2022) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos SeaConChartering ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af SVENDBORG SUND HOLDING 2013 ApS (11 år) |
Det startede i 2005 hos BRITANNIA BULK DK A/S i rollen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør bestred Arvid Tage i , før stoppet d. 2. juli 2005.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor sø- og kysttransport af gods. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. januar 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SVENDBORG SUND HOLDING 2013 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
SILVANA SHIPPING ApS
Via SVENDBORG SUND HOLDING 2013 ApS -
SeaConChartering ApS
Via SVENDBORG SUND HOLDING 2013 ApS
Direktørposter (2)
-
SVENDBORG SUND HOLDING 2013 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.09.2013 -
SILVANA SHIPPING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.09.2013
Ejendomme (1)
Tidslinje (27)
-
SeaConChartering ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.02.2024
Registreringsdato: 12.02.2024 -
SeaConTerminals ApS
Fratrådt som direktørDato: 02.01.2024
Registreringsdato: 02.01.2024 -
SeaConTerminals ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 14.12.2023
Registreringsdato: 14.12.2023
Blå bog (fortsat)
Arvid har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
10.09.2013 - Stadig aktiv
Reel ejer
11.09.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
10.09.2013 - Stadig aktiv
Ejer
13.09.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
03.05.2022 - Stadig aktiv
Direktør
22.07.2022 - 12.02.2024
Ejerandel: 49% -
Reel ejer og Direktør
18.10.2022 - 02.01.2024
Ejer
18.10.2022 - 14.12.2023
Reel ejer
01.12.2022 - 01.12.2022
Reel ejer
02.12.2022 - 05.12.2022
Reel ejer
06.12.2022 - 14.12.2023
Ejerandel: 49% -
Direktør
15.09.2015 - 27.07.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Arvid Tage er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SVENDBORG SUND HOLDING 2013 ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 959' DKK. Gennem holdingselskabet SVENDBORG SUND HOLDING 2013 ApS har Arvid derfor også andele i SILVANA SHIPPING ApS (100%) samt SeaConChartering ApS (33.34-49.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Arvid Tage, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor SeaConChartering ApS kunne fremvise et overskud på 1.967' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor SILVANA SHIPPING ApS kunne fremvise et underskud på 619' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.967' DKK (SeaConChartering ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.684' DKK (SeaConChartering ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 154' DKK (SILVANA SHIPPING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Arvid' netværk er Birgitte Demant.