Kurt Lindenskov
Erhvervsaktiv siden: | 28. jun. 2005 (19 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | FAIRPLAY SHIPPING A/S (Ejer) |
Største overskud: | 4.835' DKK FAIRPLAY SHIPPING A/S (2022) |
Største underskud: | -877' DKK FAIRPLAY SHIPPING A/S (2017-18) |
Største egenkapital: | 6.479' DKK FAIRPLAY SHIPPING A/S (2023) |
Største gæld: | 5.858' DKK FAIRPLAY SHIPPING A/S (2021) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos FAIRPLAY SHIPPING A/S (2017-18) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af FAIRPLAY SHIPPING A/S (19 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2005 i FAIRPLAY SHIPPING A/S med titlen som Ejer og Bestyrelsesmedlem. Kurt Lindenskov erhvervede virksomheden FAIRPLAY SHIPPING A/S d. 28. juni 2005. Kurt har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Ejer og Bestyrelsesmedlem har Kurt nu bestreddet i , og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen speditører.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
K.L. ApS af 16.11.2015
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
FAIRPLAY SHIPPING A/S
Via K.L. ApS af 16.11.2015
Direktørposter (1)
-
K.L. ApS af 16.11.2015
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.02.2016
Bestyrelsesposter (1)
-
FAIRPLAY SHIPPING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.06.2005
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
FAIRPLAY SHIPPING A/S (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 16.02.2016
Registreringsdato: 16.02.2016 -
J.K. I Holding ApS (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 15.02.2016
Registreringsdato: 15.02.2016 -
K.L. ApS af 16.11.2015 (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.02.2016
Registreringsdato: 15.02.2016
Blå bog (fortsat)
Kurt har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 2 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
15.02.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
28.06.2005 - 30.06.2005
Bestyrelsesmedlem
28.06.2005 - Stadig aktiv
Ejer
01.07.2005 - 16.02.2016
Reel ejer
16.02.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20% -
Stifter, Ejer og Direktør
08.12.2015 - 15.02.2016
Ejerandel: 20-24.99%
Kurt Lindenskov er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn K.L. ApS af 16.11.2015 (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.148' DKK. Igennem holdingselskabet K.L. ApS af 16.11.2015 har Kurt derfor også ejerandele i FAIRPLAY SHIPPING A/S (20-24.99%).
Du kan se koncerndiagram for Kurt Lindenskov, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor K.L. ApS af 16.11.2015 kunne offentliggøre et overskud på 765' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor K.L. ApS af 16.11.2015 kunne offentliggøre et underskud på 146' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4.699' DKK (FAIRPLAY SHIPPING A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.479' DKK (FAIRPLAY SHIPPING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.148' DKK (K.L. ApS af 16.11.2015).
En af de forbindelser som går igen i Kurt' netværk er Jeanet Hedegaard Lindenskov.