Tage Juhl Finninge
Erhvervsaktiv siden: | 21. mar. 2007 (17 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | SÆTHER NORDIC A/S (Direktør) |
Største overskud: | 76.349' DKK SÆTHER NORDIC A/S (2021) |
Største underskud: | -8.183' DKK COPENHAGEN COSMETICS COMPANY ApS (2016) |
Største egenkapital: | 169.067' DKK SÆTHER NORDIC A/S (2023) |
Største gæld: | 310.797' DKK SÆTHER NORDIC A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af E. SÆTHER A/S (11 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2007 ved SÆTHER NORDIC A/S (tidligere HEINEMANN-SÆTHER A/S) med titlen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Tage Juhl Finninge i 3 år 6 måneder, før stoppet den 15. oktober 2010.
I dag arbejder virksomheden med engroshandel med parfumerivarer og kosmetik. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 30.700' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
T.J. Finninge Holding ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
T.J. Finninge Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.08.2019 -
BRANDS OF BEAUTY ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.04.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
BRANDS OF BEAUTY ApS
Tilknyttet som direktørDato: 03.04.2024
Registreringsdato: 03.04.2024 -
NEW NORDIC MANUFACTURING ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.10.2023
Registreringsdato: 01.10.2023 -
NEW NORDIC MANUFACTURING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.01.2023
Registreringsdato: 01.01.2023
Blå bog (fortsat)
Tage har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
03.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
29.08.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.01.2023 - 01.10.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
30.11.2017 - 01.01.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
15.10.2010 - 24.11.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Tage Juhl Finninge er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn T.J. Finninge Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 11.272' DKK. Igennem holdingselskabet T.J. Finninge Holding ApS har Tage derfor også ejerandele i og .
Udforsk også koncerndiagram for Tage Juhl Finninge, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor E. SÆTHER A/S kunne offentliggøre et overskud på 22.572' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor T.J. Finninge Holding ApS kunne offentliggøre et underskud på 519' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 30.700' DKK (SÆTHER NORDIC A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.758' DKK (BRANDS OF BEAUTY ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 169.067' DKK (SÆTHER NORDIC A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.634' DKK (BRANDS OF BEAUTY ApS).
En af de forbindelser som går igen i Tage' netværk er Rikke Skov.