Erik Skovgaard
Erhvervsaktiv siden: | 16. apr. 2008 (16 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | BRUUN & SKOVGAARD HOLDING ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 2.196' DKK Hornberg ApS (2022) |
Største underskud: | -1.352' DKK Hornberg ApS (2023) |
Største egenkapital: | 4.577' DKK Hornberg ApS (2022) |
Største gæld: | 11.082' DKK SNEDKERGÅRDEN. THEM A/S (Nu: SNEDKERGAARDEN THEM A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos SNEDKERGÅRDEN. THEM A/S (Nu: SNEDKERGAARDEN THEM A/S) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af ERIK SKOVGAARD THEM HOLDING ApS (16 år 5 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2008 i BRUUN & SKOVGAARD HOLDING ApS med titlen som Reel ejer og Direktør. Denne rolle bestred Erik Skovgaard i 13 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 6. august 2021.
Virksomhedens branche var dengang indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2021 kunne vise et overskud på 709' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 23. august 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ERIK SKOVGAARD THEM HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Hornberg ApS
Via ERIK SKOVGAARD THEM HOLDING ApS -
Hornberg Entreprise ApS
Via Hornberg ApSNyt selskab
Direktørposter (1)
-
ERIK SKOVGAARD THEM HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.04.2008
Bestyrelsesposter (1)
-
Hornberg ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.03.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (12)
-
Dato: 03.09.2024
Registreringsdato: 03.09.2024 -
Trædoktoren I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 15.05.2023
Registreringsdato: 15.05.2023 -
Hornberg ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.03.2023
Registreringsdato: 31.03.2023
Navnehistorik (2)
-
03.09.2024 - Aktiv
-
Ukendt - 02.09.2024
Blå bog (fortsat)
Erik har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
31.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via ERIK SKOVGAARD THEM HOLDING ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
16.04.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
02.08.2021 - 15.05.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
16.04.2008 - 09.08.2021
Bestyrelsesmedlem
24.04.2008 - 25.01.2022
Bestyrelsesmedlem
26.01.2022 - 06.02.2023
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
16.04.2008 - 15.09.2021
Ejerandel: 50%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor ERIK SKOVGAARD THEM HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 875' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor BRUUN & SKOVGAARD HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 105' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.352' DKK (Hornberg ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.192' DKK (ERIK SKOVGAARD THEM HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 514' DKK (Hornberg ApS).
En af de forbindelser som går igen i Erik' netværk er Bent Bruun.