Kirsten A Rogvi
Erhvervsaktiv siden: | 22. maj 2008 (16 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | KFBU-FONDEN (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 524' DKK KFBU-FONDEN (2022) |
Største underskud: | -130' DKK KFBU-FONDEN (2021) |
Største egenkapital: | 7.960' DKK KFBU-FONDEN (2022) |
Største gæld: | 18.856' DKK KFBU-FONDEN (2021) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos KFBU-FONDEN (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af KFBU-FONDEN (7 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2008 i KFBU-FONDEN med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Kirsten A Rogvi i 7 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 8. september 2015.
I dag arbejder virksomheden med udlejning af erhvervsejendomme. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et underskud på 70' DKK.
Ejendomme (2)
Tidslinje (2)
-
KFBU-FONDEN (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.09.2015
Registreringsdato: 08.09.2015 -
KFBU-FONDEN (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.05.2008
Registreringsdato: 22.05.2008
Blå bog (fortsat)
Kirsten har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
10.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
02.01.2018 - 20.10.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
29.12.2017 - 01.01.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
29.12.2017 - 17.06.2021
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
22.05.2008 - 08.09.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Kirsten' netværk er Carsten Sandorff Storm.