Niels Karl Hansen
Karrieren startede hos: | HOLGER LARSEN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 28.029' DKK JOHNSEN & NIELSEN ApS, SKJERN (Nu: HANSEN & LARSEN A/S) (2020-21) |
Største underskud: | -1.078' DKK KATASTER AF GIVE ApS (Nu: N K HANSEN INVEST ApS) (2021-22) |
Største egenkapital: | 51.118' DKK JOHNSEN & NIELSEN ApS, SKJERN (Nu: HANSEN & LARSEN A/S) (2020-21) |
Største gæld: | 65.803' DKK JOHNSEN & NIELSEN ApS, SKJERN (Nu: HANSEN & LARSEN A/S) (2017-18) |
Flest årsværk: | 94 årsværk hos JOHNSEN & NIELSEN ApS, SKJERN (Nu: HANSEN & LARSEN A/S) (2021-22) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor for nu flere år siden ved HOLGER LARSEN A/S (tidligere NIELS KARL HANSEN OG HOLGER LARSEN A/S) som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Niels Karl Hansen i 17 år 6 måneder, før fratrædelsen den 11. januar 1990.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1998 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 17. december 1998.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
N K HANSEN INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
N K HANSEN INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.09.1974
Ejendomme (10)
Tidslinje (20)
-
NIELS KARL HANSEN A/S
Fratrådt som direktørDato: 13.04.2011
Registreringsdato: 13.04.2011 -
NIELS KARL HANSEN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.04.2011
Registreringsdato: 13.04.2011 -
NIELS KARL HANSEN A/S
Tilknyttet som direktørDato: 02.07.2001
Registreringsdato: 02.07.2001
Blå bog (fortsat)
Niels har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 52 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
23.09.1974 - Stadig aktiv
Ejer
07.03.1990 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
14.06.1993 - 30.06.1999
Direktør
14.06.1993 - 30.06.1999
Bestyrelsesmedlem og Direktør
02.07.2001 - 13.04.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
17.06.1977 - 16.03.1995
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.03.1989 - 01.12.1994
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.01.1984 - 01.12.1994
Ejerandel: Intet ejerskab
Niels har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 17 år 8 måneder fra 1977 til 1995 hos LARS S. LARSEN ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 15.512' DKK (JOHNSEN & NIELSEN ApS, SKJERN (Nu: HANSEN & LARSEN A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 49.212' DKK (JOHNSEN & NIELSEN ApS, SKJERN (Nu: HANSEN & LARSEN A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 7.637' DKK (ApS PSE NR. 566 (Nu: LARS S. LARSEN ApS)).