Kasper Kuntz Skovfo
Erhvervsaktiv siden: | 5. jul. 2005 (19 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | SKOVFO HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 1.990' DKK BENDIXEN OG THOMASEN ApS (Nu: REBILD ARKITEKTERNE ApS) (2018) |
Største underskud: | -153' DKK BENDIXEN OG THOMASEN ApS (Nu: REBILD ARKITEKTERNE ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 2.831' DKK SKOVFO HOLDING ApS (2018) |
Største gæld: | 10.636' DKK BENDIXEN OG THOMASEN ApS (Nu: REBILD ARKITEKTERNE ApS) (2018) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos BENDIXEN OG THOMASEN ApS (Nu: REBILD ARKITEKTERNE ApS) (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af SKOVFO HOLDING ApS (19 år 2 måneder) |
Erhvervskarrieren startede i 2005 i SKOVFO HOLDING ApS i rollen som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev alene grundlagt af Kasper Kuntz Skovfo og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Ejer, Stifter og Direktør har Kasper nu bestreddet i 19 år 2 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 19 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab fra 2023 som viste et underskud på 37' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SKOVFO HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
REBILD ARKITEKTERNE ApS
Via SKOVFO HOLDING ApS -
Kuntz ApS
Via SKOVFO HOLDING ApSNyt selskab
Direktørposter (3)
-
Kuntz ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.04.2024 -
SKOVFO HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.07.2005 -
REBILD ARKITEKTERNE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.08.2005
Ejendomme (1)
Tidslinje (15)
-
Dato: 28.04.2024
Registreringsdato: 28.04.2024 -
Kuntz ApS
Tilknyttet som direktørDato: 23.04.2024
Registreringsdato: 23.04.2024 -
KUNTZ SKOVFO HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 06.03.2020
Registreringsdato: 06.03.2020
Navnehistorik (2)
-
28.04.2024 - Aktiv
-
Ukendt - 27.04.2024
Blå bog (fortsat)
Kasper har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
23.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
05.07.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
18.12.2011 - 06.03.2020
Direktør
28.09.2017 - 06.03.2020
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
18.12.2011 - 06.03.2020
Direktør
28.09.2017 - 06.03.2020
Ejerandel: 100% -
Direktør
13.02.2014 - 29.03.2019
Reel ejer
01.12.2015 - 16.12.2019
Ejerandel: 100%
Kasper Kuntz Skovfo er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SKOVFO HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.260' DKK. Gennem holdingselskabet SKOVFO HOLDING ApS har Kasper derfor også andele i REBILD ARKITEKTERNE ApS (100%) & Kuntz ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Kasper Kuntz Skovfo, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor BENDIXEN OG THOMASEN ApS (Nu: REBILD ARKITEKTERNE ApS) kunne fremvise et overskud på 1.990' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor BENDIXEN OG THOMASEN ApS (Nu: REBILD ARKITEKTERNE ApS) kunne fremvise et underskud på 153' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 89' DKK (BENDIXEN OG THOMASEN ApS (Nu: REBILD ARKITEKTERNE ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.260' DKK (SKOVFO HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -57' DKK (BENDIXEN OG THOMASEN ApS (Nu: REBILD ARKITEKTERNE ApS)).