Torben Bloch Bodh Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2007 (16 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Administrationsselskabet af 1. oktober 2007 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 28.316' DKK SPÆNCOM A/S (2017) |
Største underskud: | -90.870' DKK SCANDI BYG A/S (Nu: Selskabet af 24. marts 1982 A/S) (2022) |
Største egenkapital: | 166.719' DKK SPÆNCOM A/S (2018) |
Største gæld: | 415.067' DKK SPÆNCOM A/S (2021) |
Flest årsværk: | 560 årsværk hos SPÆNCOM A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Torben Bloch Consulting ApS (4 år 6 måneder) |
Torben Bloch Bodh Nielsen gik på Syddansk Universitet i perioden 1993-1996, Aarhus Universitet i perioden 2007-2009. Torben fik kompetencer indenfor Construction Engineering, Strategi|Økonomi |Marked|Økonomistyring|Organisation|Performance management|Indkøb|Corporate Finance de førnævnte steder.
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2007 ved Administrationsselskabet af 1. oktober 2007 A/S (tidligere SOJA 2008 A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Torben Bloch Bodh Nielsen i 2 år 6 måneder, før stoppet den 6. april 2010.
Nu arbejder virksomheden med udlejning og leasing af entreprenørmateriel. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 950' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Torben Bloch Consulting ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Torben Bloch Consulting ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.02.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (30)
-
Løgstør Ejendomsselskab ApS
Fratrådt som direktørDato: 08.08.2024
Registreringsdato: 08.08.2024 -
Gjessinggaard Gods A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.08.2024
Registreringsdato: 07.08.2024 -
Scandi Byg A/S
Fratrådt som direktørDato: 01.08.2024
Registreringsdato: 01.08.2024
Blå bog (fortsat)
Torben har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. I en karriere som indtil nu har varet i mere end 16 år 10 måneder, har Torben bla. Arbejdet indenfor felter som Construction, Business Strategy, Contract Management, Procurement og Project Management.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
21.02.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
29.12.2023 - 08.08.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.03.2023 - 07.08.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
29.12.2023 - 01.08.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
07.11.2022 - 29.12.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2017 hvor SPÆNCOM A/S kunne offentliggøre et overskud på 28.316' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor SCANDI BYG A/S (Nu: Selskabet af 24. marts 1982 A/S) kunne offentliggøre et underskud på 90.870' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 8.055' DKK (SPÆNCOM A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.905' DKK (Gjessinggaard Gods A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 124.334' DKK (SPÆNCOM A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 1.270' DKK (BODH Holding ApS (Nu: Torben Bloch Consulting ApS)).