Klaus Peder Klausen
Erhvervsaktiv siden: | 30. apr. 2005 (19 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | DEN ALMINDELIGE DANSKE LÆGEFORENINGS PUBLIKATIONSFOND. LÆGEFORENINGENS FORLAG (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Overlægeforeningen (6 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2005 i DEN ALMINDELIGE DANSKE LÆGEFORENINGS PUBLIKATIONSFOND. LÆGEFORENINGENS FORLAG i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Klaus Peder Klausen i 5 år 10 måneder, inden stoppet d. 24. marts 2011.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor udgivelse af bøger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 24. januar 2012.
Ejendomme (1)
Tidslinje (2)
-
DEN ALMINDELIGE DANSKE LÆGEFORENINGS PUBLIKATIONSFOND. LÆGEFORENINGENS FORLAG
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.03.2011
Registreringsdato: 24.03.2011 -
DEN ALMINDELIGE DANSKE LÆGEFORENINGS PUBLIKATIONSFOND. LÆGEFORENINGENS FORLAG
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.04.2005
Registreringsdato: 30.04.2005
Blå bog (fortsat)
Klaus har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
01.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
01.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
19.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
22.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
En af de forbindelser som går igen i Klaus' netværk er Susanne Edith Wammen.